Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS LUBESPERE R., I. - SIREN 399 973 395
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2022)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS LUBESPERE R., I.
SIREN (siège)
399 973 395
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1995
Fermeture de l'établissement - 39997339500011
- Date d'effet de la fermeture : 20/05/2021
Date de fin de la personne morale
16/02/2045
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
1 RUE MASSENA 32000 AUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE MASSENA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUBESPERE ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
LAMOUROUX IRENE
Nom d'usage
LUBESPERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Auch
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39997339500011
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de certains moyens financiers propres à régler les dépenses professionnelles de ses membres
Adresse
1 RUE Résidence Masséna
32000 , Auch - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
rue Masséna
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
01/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 21/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/06/2021
Description
Dissolution à compter du 20/05/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/05/2021, liquidateur : LUBESPERE Robert, siège de la liquidation : rue Masséna Résidence Masséna 32000 Auch, parution de la publicité légale : La Dépêche du Midi Dimanche paru le 13/06/2021
Numéro d'observation
3746
Date d'ajout
07/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 20/05/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
18/01/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2012 : Partant : LUBESPERE Jean Pierre, Co-Gérant Nouveau : LUBESPERE Irène, Associé Société Civile Changement de qualité : LUBESPERE Robert, Co-Gérant devient Gérant associé Prorogation de durée de 30 ans de la personne morale, soit 50 ans à compter du 17/02/1995. Changement de dénomination à compter du 01/12/2012 Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYENS LUBESPERE R. J.P. I. Nouvelle : SOCIETE CIVILE DE MOYENS LUBESPERE R., I.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).