Entreprise : SCI DEL'PACA - SIREN 399 969 518
Identité
Dénomination
SCI DEL'PACA
SIREN (siège)
399 969 518
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1995
Début d’activité
02/02/1995
Date de fin de la personne morale
15/02/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion à titre civil d'immeubles Administration, mise en valeur.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RTE DE BOURCEFRANC, LA CHAINADE 17320 MARENNES-HIERS-BROUAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Lelin-Lapujolle
Nom, Prénom(s)
PILLET FABIENNE , ALICE
Nom d'usage
LEROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Lelin-Lapujolle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1995
Siret
39996951800022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion à titre civil d'immeubles Administration, mise en valeur.
Autres Activités
Propriété, gestion à titre civil d'immeubles Administration, mise en valeur.
Adresse
3 RTE DE BOURCEFRANC, LA CHAINADE
17320 , MARENNES-HIERS-BROUAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/1995
Siret
39996951800014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
32400 , LELIN-LAPUJOLLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3393
Date d'ajout
30/08/2019
Description
Radiation du RCS le 30/08/2019 avec effet au 05/04/2019 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de La Rochelle par suite de transfert du siège social à compter du 05/04/2019 du 32400 Lelin-Lapujolle au 3 route de Bourcefranc, la Chainade 17320 Marennes-Hiers-Brouage
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3150
Date d'ajout
14/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/10/2008 : Partant : LEROY Jocelyne, Associé Partant : LEROY Roland, Associé Nouveau : LEROY Fabienne Alice, Associé Société Civile
Numéro d'observation
2033
Date d'ajout
16/08/2005
Description
Changement de gérant Gérants Démissionnaires : LEROY Roland et LEROY Jocelyne Nouveau gérant associé : LEROY Pascal Associés : LEROY Roland - LEROY Jocelyne née GILLES. Date d'effet : 08/02/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).