Entreprise : DE LA ROIRIE - SIREN 399 963 248
Identité
Dénomination
DE LA ROIRIE
SIREN (siège)
399 963 248
Date d'immatriculation au RNE
09/02/1995
Début d’activité
09/02/1995
Date de fin de la personne morale
08/02/2045
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Production de lait de vache et de porcs
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
56500 EUR
Adresse du siège
LA ROIRIE 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERRIERE DE FLEE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUCHOT ARLETTE
Nom d'usage
TOUEILLE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
LA FERRIERE DE FLEE
Nom, Prénom(s)
MENANT PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
MENANT JEAN-PHILIPPE
Nom d'usage
MENANT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Nom, Prénom(s)
TOUEILLE GUY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
LA FERRIERE DE FLEE
Dénomination
MENANT ENVIRONNEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Segré-en-Anjou Bleu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/02/1995
Siret
39996324800014
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production de lait de vache et de porcs
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins,Élevage de vaches laitières
Adresse
LA ROIRIE
49500 , SEGRE-EN-ANJOU BLEU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FERRIERE DE FLEE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5442
Date d'ajout
04/07/2002
Description
DEMISSION DE MR MENANT JEAN EN QUALITE DE CO GERANT A COMPTER DU 30.06.02 NOMINATION DE NOUVEAUX CO GERANTS : MR TOUEILLE GUY ET MME BUCHOT (ARLETTE) TOUEILLE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL PORTE A 254 250 E Date d'effet : 01/07/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).