Entreprise : ENTENTE COMMUNICATION - SIREN 399 937 226
Identité
(Entreprise radiée le 01/03/2023)
Dénomination
ENTENTE COMMUNICATION
SIREN (siège)
399 937 226
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1995
Date de fin de la personne morale
20/02/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
354875.65 EUR
Adresse du siège
36 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HABIB ERIK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
COLLIGNON NATHALIE GEORGETTE MARCELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PAJOT REMY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONNEMAISON MARIE-ROSE
Nom d'usage
GERMAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COLLIGNON ROGER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1942
Commune de résidence
Meudon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/1995
Siret
39993722600013
Code APE
744B
Adresse
70 RUE FERNAND PELLOUTIER
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/01/1995
Siret
39993722600021
Enseigne
L'AGENCE MARKETING COMMUNICATION - (A.M.C.) ; JV CONSEIL
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes actions économiques (et notamment commerciales afférentes à la communication (dont la publicité et la promotion) et à l'informatique - la réalisation de toutes prestations de service - la prise de participation dans toutes affaires économiques et dans toutes entités juridiques
Adresse
36 RUE 36 Rue DE L'ANCIENNE
92100 , Boulogne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
39993722600039
Enseigne
TARGET
Code APE
744B
Origine du fonds
Prise en location gérance
Activité principale
La publication la communication sous toutes ses formes les relations publiques et relation presse le marketing direct et indirect le conseil et l'assistance à la commercialisation de tous produits et à travers tous les medias notamment par la réalisation de films et via Internet, la participation dans toute entreprise et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
36 RUE DE L ANCIENNE MAIRIE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3 EME ETAGE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17089
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 01/03/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Sas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 01/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17089
Date d'ajout
01/03/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
10423
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30/06/2017 nommant Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
58251
Date d'ajout
31/05/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 31/05/2006 nommant M. Paul CHENEL juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
41964
Date d'ajout
09/11/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 09/11/2005 , prononce la liquidation judiciaire sous le numéro 2005J00771 , désigne liquidateur SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET 3-5-7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON , nom du juge-commissaire M. BONAY ALEXANDRE-ROBERT , met fin à la mission de l'administrateur BACHELIER - BOURBOULOUX MISSION CONDUITE PAR ME HELENE BOURBOULOUX ESQ ADM DE SARL FOR RENT 215 Ave Georges Clemenceau 92024 NANTERRE CEDEX
Numéro d'observation
40096
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE En date du 12/10/2005 mettant fin à la mission du juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
40095
Date d'ajout
12/10/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 12/10/2005 nommant M. BONAY ALEXANDRE-ROBERT juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
35919
Date d'ajout
26/07/2005
Description
Le tribunal de commerce de NANTERRE , a prononcé en date du 26/07/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2005J00771 , date de cessation des paiements le 31/03/2005 , et a désigné juge commissaire M. MULNER PATRICK , juge commissaire suppléant M. BONAY ALEXANDRE-ROBERT , administrateur SCP BACHELIER - BOURBOULOUX MISSION CONDUITE PAR ME HELENE BOURBOULOUX 215 AVE GEORGES CLEMENCEAU 92024 NANTERRE CEDEX avec pour mission : assister le debiteur pour tous les actes de gestion et de disposition, , représentant créanciers SCP BECHERET-THIERRY MISSION CONDUITE PAR ME BECHERET 3-5-7 AVE PAUL DOUMER 92500 RUEIL MALMAISON . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
35704
Date d'ajout
21/07/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE , en date du 21/07/2005
Numéro d'observation
66412
Date d'ajout
09/06/1997
Description
La société sa entente communication poursuit l'exploitation du fonds qu'elle a Cree ainsi que de celui de la branche d'activité de amc pris en location gérance - en date 02-06-1997
Numéro d'observation
66411
Date d'ajout
09/06/1997
Description
Vente du fonds de commerce Jv conseil exploité en location gérance par la sa entente communication au profit de la Sarl Harambee - en date du 01-04-1997 -
Numéro d'observation
7800
Date d'ajout
14/03/1995
Description
Prise en location gérance de la branche d'activité : "toutes les actions de communication (dont notamment la promotion) directement ou indirectement par tous moyens, comprenant le nom commercial Jv conseil, la clientèle y attachée et les affaires en cours" à la société Jv conseil Snc (Rcs Nanterre b 341 831 477) pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 1995 - gérance renouvelable par tacite reconduction - journal d'annonces légales : les affiches parisiennes du 24 février 1995 - date de modification du précèdent exploitant : 23 mars 1995 -
Numéro d'observation
7799
Date d'ajout
14/03/1995
Description
Prise en location gérance de la branche d'activité : "créateurs et intermédiaires en publicité, création, organisation commerciales, projets programmes publicitaires comprenant le nom commercial l'agence ou "a.M.c." Agence marketing communication, la clientèle y attachée, le droit a l'occupation des locaux, le matériel, le stock de produits consommables et les affaires en cours" à la société l'agence marketing communication - a.M.c. Sarl (Rcs Nanterre b 351 967 674) pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 1995 - gérance renouvelable par tacite reconduction - journal d'annonces légales : affiches parisiennes du 24 février 1995 - date de modification du précèdent exploitant : 23 mars 1995 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).