Entreprise : CDM - SIREN 399 921 501
Identité
Dénomination
CDM
SIREN (siège)
399 921 501
Date d'immatriculation au RNE
16/02/1995
Début d’activité
27/12/1994
Date de fin de la personne morale
15/02/2094
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'organisation du patrimoine familial, en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, la gestion de titres de sociétés ou d'un portefeuille d'actions, d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières. L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers. L'acquisition de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers démembrés. la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion de titres, droits sociaux et valeurs mobilières.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
974492 EUR
Adresse du siège
6 B PL JEAN JAURES 59540 BETHENCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUCLY ANDREE
Nom d'usage
MACHU
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Béthencourt
Nom, Prénom(s)
MACHU JOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Béthencourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/12/1994
Siret
39992150100017
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'organisation du patrimoine familial, en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, la gestion de titres de sociétés ou d'un portefeuille d'actions, d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières. L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers. L'acquisition de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers démembrés. la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion de titres, droits sociaux et valeurs mobilières.
Adresse
6 B PL JEAN JAURES
59540 , BETHENCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3706
Date d'ajout
31/07/2015
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 6B place Jean Jaures 59540 Béthencourt à compter du 03/07/2015 et modification des principales activités de l'entreprise à compter du 03/07/2015 : Ancienne : Propriété ou la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, Obli- gâtions et de tous titres en général, la prise d'intérêt dans toutes STES industrielles, commerciales, agricole, immobilière, financière ou autres, constituées ou à constituer en France ou à l'étranger, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ou droits immobiliers dont elle pourrait devenir Proprie- Taires par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement, la direction, la gestion, la comptabilité, le le service informatique de toute Ste Filiale ainsi que toutes activités annexes ou Complemantaires et N°tamment de conseils pouvant s'y rapporter ; La conception, le conseil, le montage et la réalisation d'opérations en tous domaines et plus Particu- Lierement dans les domaines commercial, industriel, tertiaire et de services ; La recherche d'opportunité, de reprise de Ste Ou d'entreprise ayant trait à l'activité textile ou toute autre activité permettant une diversification. Nouvelle : L'organisation du patrimoine familial, en vue d'en faciliter la gestion et la transmission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, la gestion de titres de sociétés ou d'un portefeuille d'actions, d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières. L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la construction, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, la propriété, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits mobiliers et immobiliers. L'acquisition de tous biens et droits mobiliers ou immobiliers démembrés. la prise de participation dans toutes sociétés civiles ou commerciales, la gestion de titres, droits sociaux et valeurs mobilières. Transformation de la société à compter du 03/07/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société civile (SC) Modification relative aux associés à compter du 03/07/2015 : Partant : BDL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Partant : TARANNE Isabelle, Commissaire aux comptes suppléant Partant : CTN FRANCE (SAS) représentée par KIEFFER Francis, Commissaire aux comptes Partant : SION Henry-Luc, Commissaire aux comptes Nouveau : VIAUMA (SC), Associé indéfiniment responsable Nouveau : EVTH (SC), Associé indéfiniment responsable Nouveau : MACHU Andrée, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MACHU Joël, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 6B place Jean Jaures 59540 Béthencourt à compter du 03/07/2015 Ancienne : Propriété ou la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, Obli- gâtions et de tous titres en général, la prise d'intérêt dans toutes STES industrielles, commerciales, agricole, immobilière, financière ou autres, constituées ou à constituer en F
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4530
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Partant : DEMONT Bernard, Commissaire aux comptes suppléant Partant : VARRET Francis, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BDL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : TARANNE Isabelle, Commissaire aux comptes suppléant Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social à compter du 30/06/2010 : 31/08/2010 au lieu du 31/12/2010
Numéro d'observation
4529
Date d'ajout
08/10/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/10 : Nouveau : SAS CTN FRANCE représentée par KIEFFER Francis, Co-commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SION Henry-Luc, Co-commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1724
Date d'ajout
20/08/2003
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 1 944 639.66 à 1 952 640 euros Date d'effet : 03/04/2003
Numéro d'observation
1669
Date d'ajout
04/09/2002
Description
Transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée nomination de Mr Machu Joël en qualité de président (précédemment président du conseil d'administration) départ de Mrs Machu Joël, Machu Christophe et mme Machu Andrée (administrateurs)
Numéro d'observation
512
Date d'ajout
19/03/1999
Description
Changement de forme juridique la société civile devient société anonyme ; Nomination de Mr Joël Machu (précédemment gérant), de Mr Christophe Machu et de MME Andrée Machu-Boucly en qualité d'administrateurs ; Nomination de MME Andrée Machu-Boucly en qualité de directeur général et de Mr Joël Machu en qualité de président du conseil d'administration ; Nomination de Mr Francis varlet aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire et de Mr Bernard Demont aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant a/C du 22.02.99.
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
09/08/1995
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 9 900 000 F à 12 756 000 F a/C du 15.06.95 - dépôt du 02.08.95.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).