Entreprise : S.M.B. - SIREN 399 848 431
Identité
Dénomination
S.M.B.
SIREN (siège)
399 848 431
Date d'immatriculation au RNE
27/01/1995
Date de fin de la personne morale
26/01/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 A 51 CHEZ CABIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRINET FABIENNE
Nom d'usage
EHRMANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Champigny Sur Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39984843100033
Code APE
701F
Adresse
49 RUE DE PONTHIEU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
49 A 51 CHEZ CABIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39984843100017
Code APE
701F
Adresse
7 RUE ALFRED THOMEREAU
94000 , CRETEIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/05/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39984843100025
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Marchand de biens, promotion immobilière
Adresse
32 RUE 32 Rue SAINT HILAIRE
94100 , SAINT MAUR DES FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25723
Date d'ajout
19/12/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 18/12/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. HALFON DANIEL , nom du liquidateur : ME SEGUI PIERRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42754
Date d'ajout
09/10/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 11.09.2003 A PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER ET TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ARTISANALE ET TOUTE PERSONNE MORALE A L'ENCONTRE DE M.LAUNOIS SERGE POUR UNE DUREE DE 5 ANS PRIS EN SA QUALITE DE GERANT , JUGE COMMISSAIRE M.HALFON DANIEL LIQUIDATEUR ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
42710
Date d'ajout
09/10/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 11.09.2003 A PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER ET TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE ET TOUTE PERSONNE MORALE A L'ENCONTRE DE M.LAUNOIS LAURENT POUR UNE DUREE DE 7 ANS PRIS EN SA QUALITE DE GERANT, JUGE COMMISSAIRE M.HALFON DANIEL ET LIQUIDATEUR ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
42704
Date d'ajout
09/10/2003
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL A PRONONCE EN DATE DU 29.11.2001 L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE , DATE DE CESSATIONDES PAIEMENTS LE 29.05.2000 ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M.HALFON DANIEL JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.PIERRELLE BERNARD , LIQUIDATEUR ME SEGUI PIERRE 1 AV DU GAL DE GAULLE 94000 CRETEIL, LESDECLARATION DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES 2 MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
42707
Date d'ajout
09/10/2003
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 11.09.2003 A PRONONCE L'INTERDICTION DE GERER ET TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ARTISANALE ET TOUTE PERSONNE MORALE A L'ENCONTRE DE MME EHRMANN NEE PRINET FABIENNE POUR UNE DUREE DE 5 ANS PRIS EN SA QUALITE DE GERANT, NOM DU JUGE COMMISSAIRE M.HALFON DANIEL LIQUIDATEUR ME SEGUI PIERRE
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
2990
Date d'ajout
30/11/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 29/11/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00861 , date de cessation des paiements le 29/05/2000 , désigne juge commissaire M. Halfon Daniel , juge commissaire suppléant M. Pierrelle Bernard , liquidateur Me Segui pierre 1 Av du général de gaulle 94000 Créteil , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
43448
Date d'ajout
07/11/2001
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MME PRINET FABIENNE EPOUSE EHRMANN EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 03-09-2001
Numéro d'observation
15573
Date d'ajout
21/08/2001
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à Paris Rc 01b8323 Le 06 08 2001
Numéro d'observation
7744
Date d'ajout
17/05/2001
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
7742
Date d'ajout
17/05/2001
Description
Cette société est une E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).