Entreprise : SCI COVA - SIREN 399 816 651
Identité
Dénomination
SCI COVA
SIREN (siège)
399 816 651
Date d'immatriculation au RNE
02/02/1995
Début d’activité
01/04/2014
Date de fin de la personne morale
01/02/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
achat et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers aliénation des immeubles devenus inutiles par vente échange ou apport en société
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 RUE CAMILLE CLAUDEL 02300 OGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TERNAT VALERIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Ognes
Nom, Prénom(s)
TERNAT CORINNE
Nom d'usage
VATIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Viry Noureuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2014
Siret
39981665100034
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers aliénation des immeubles devenus inutiles par vente échange ou apport en société
Autres Activités
achat et gestion de tous immeubles ou droits immobiliers aliénation des immeubles devenus inutiles par vente échange ou apport en société
Adresse
11 RUE CAMILLE CLAUDEL
02300 , OGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/1995
Siret
39981665100018
Code APE
702A
Adresse
106 RUE DE LA CHAUSSEE
02300 , CHAUNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/1998
Siret
39981665100026
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 RUE JULES FERRY
02300 , VIRY-NOUREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal de VIRY-NOUREUIL (02300) 1 rue Jules Ferry exploité du 02/02/1995 au 30/03/2014 à OGNES (02300) 11 rue Camille Claudel à compter du 01/04/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/02/1995
Description
Historique : DEPOT DES ACTES : 2/2/1995 PICARDIE G AZETTE DU 24/1/1995 MODIF DU 26/10/1998 A COMPTER DU 27/6/1998 TRANSFERT DU SIEGE DE CHAUNY 106 RUE DE LA CHAUSSEE A VIRY NOUREUIL 1 RUE JULES FERRY - DEPOT DES ACTES : 26/10:1998 PICARDIE GAZETTE DU 28/7/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).