Entreprise : GAEC D'EMPEYROUTON - SIREN 399 788 496
Identité
Dénomination
GAEC D'EMPEYROUTON
SIREN (siège)
399 788 496
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1995
Début d’activité
01/01/1995
Date de fin de la personne morale
05/02/2045
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation de fonds ruraux : Polyculture
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
56580 EUR
Adresse du siège
EMPEYROUTON 32380 SAINT-LEONARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENDRE CLAUDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Léonard
Nom, Prénom(s)
GENDRE BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Saint-Léonard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39978849600012
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de fonds ruraux : Polyculture
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
EMPEYROUTON
32380 , SAINT-LEONARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
58
Date d'ajout
08/01/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 31/10/2012 : - Partant : GENDRE Chrystel née BRAIND, Co-Gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
778
Date d'ajout
12/03/2010
Description
Réduction de capital à compter du 31/12/2009: Ancien : 86 255,65 Euro Nouveau : 56 580 Euro Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : UFFERTE Michel, Co-Gérant Nouveau : GENDRE Chrystel née BRIAND, Co-Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).