Entreprise : SARL DE LAMOTHE - SIREN 399 787 753
Identité
Dénomination
SARL DE LAMOTHE
SIREN (siège)
399 787 753
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1995
Début d’activité
12/12/1994
Date de fin de la personne morale
05/02/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Propriété gestion exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, apport ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
24391.84 EUR
Adresse du siège
LAMOTHE OUEST 32600 L ISLE JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIDAL WILLIAM , DANTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
COUEILLES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/12/1994
Siret
39978775300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété gestion exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, apport ou autrement
Autres Activités
Propriété gestion exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, apport ou autrement
Adresse
LAMOTHE OUEST
32600 , L ISLE JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2127
Date d'ajout
03/08/2011
Description
-- Transformation de la société à compter du 01/08/2011-- Ancienne forme : Société civile immobilière (SCI) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
620
Date d'ajout
04/03/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 06/02/2008 : Partant : REYNAUD Michel, Daniel, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
2813
Date d'ajout
21/09/2007
Description
Modification relative relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à COMPTER du 03/08/2007 : Nouveau : REYNAUD Michel, Daniel, Associé de Société civile Nouveau : SAS ECOCERT FRANCE, Associé de Société Civile Changement de qualité : VIDAL William, Dante, Gérant devient Gérant associé.
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
23/12/1999
Description
CAPITAL DE 60000 FRS PORTE 160000 FRS Date d'effet : 19/12/1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).