Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS JEAN RIEUX - SIREN 399 772 664
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS JEAN RIEUX
SIREN (siège)
399 772 664
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1995
Début d’activité
02/01/1995
Date de fin de la personne morale
05/02/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS MATERIELS ET UTILES A L'EXERCICER DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES.
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
42 AV JEAN RIEUX 31500 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISSINOT VALERIE
Nom d'usage
CHATELAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Balma
Nom, Prénom(s)
SELMES BENEDICTE , ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
39977266400013
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS MATERIELS ET UTILES A L'EXERCICER DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES.
Autres Activités
MISE EN COMMUN DE TOUS MOYENS MATERIELS ET UTILES A L'EXERCICER DE LA PROFESSION DE SES MEMBRES.
Adresse
42 AV JEAN RIEUX
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 12 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 829.39 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).