Entreprise : LAMDYGAUX - SIREN 399 672 286
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2022)
Dénomination
LAMDYGAUX
SIREN (siège)
399 672 286
Date d'immatriculation au RNE
26/01/1995
Fermeture de l'établissement - 39967228600016
- Date d'effet de la fermeture : 01/03/1996
Fermeture de l'établissement - 39967228600024
- Date d'effet de la fermeture : 08/06/2000
Fermeture de l'établissement - 39967228600032
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2006
Date de fin de la personne morale
25/01/2094
Date de clôture
28/02
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
PONT DU MOROS 29900 CONCARNEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENTHEOUR ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
LE GUILVINEC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/11/1994
Siret
39967228600016
Adresse
PONT DU MOROS
29900 , CONCARNEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/06/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/1996
Siret
39967228600024
Code APE
521J
Adresse
RUE DU PONT DE BOIS
29290 , SAINT-RENAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT COM DU LAC
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2000
Siret
39967228600032
Code APE
521J
Adresse
229 RUE DE GOUESNOU
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7150
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS Quimper le 07/06/2022 avec effet au 07/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
30/01/2007
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 04/12/2006
Numéro d'observation
336
Date d'ajout
19/01/2007
Description
FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE HORS RESSORT, 229 ROUTE DE GOUESNOU 29200 BREST NOTIFICATION INTER-GREFFE DU GTC DE BREST EN DATE DU 08/01/2007. LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE.
Numéro d'observation
5141
Date d'ajout
30/10/2003
Description
Modification de la gérance DEMISSION D'UN CO-GERANT : PIPITONE CORINNE P.V. DU 01.08.03 - DEPOT DU 08.10.03 Date d'effet : 18/05/2003
Numéro d'observation
2580
Date d'ajout
03/06/2003
Description
TRANSFERT DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU : RUE DU PONT DU BOIS - CENTRE COMMERCIAL DU LAC - 29290 - SAINT RENAN AU 229 ROUTE DE GOUESNOU - 29200 - BREST - Date d'effet : 25/05/2000
Numéro d'observation
2480
Date d'ajout
26/05/2003
Description
MODIFICATION DE LA GERANCE NOMINATION D'UNE CO-GERANTE : PIPITONE CORINNE (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18/07/2002) Date d'effet : 18/07/2002
Numéro d'observation
3619
Date d'ajout
31/07/2002
Description
Modification de la gérance DEMISSION D'UN CO-GERANT : DUVAIL ALAIN A COMPTER DU 15/07/2001 DEMISSION D'UN CO-GERANT : CHEVALIER CHARLOTTE A COMPTER DU 30/11/2001 (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 03/12/2001)
Numéro d'observation
183
Date d'ajout
18/01/2001
Description
Modification de la gérance CO-GERANT PARTANT : HALL (ISABELLE) NOUVEAU CO-GERANT : CHEVALIER (CHARLOTTE) Date d'effet : 24/09/2000
Numéro d'observation
4761
Date d'ajout
01/10/1998
Description
Modification de la gérance NOMINATION D'UN CO-GERANT : HALL ISABELLE A COMPTER DU 01/06/98
Numéro d'observation
502
Date d'ajout
07/02/1997
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL DANS LE RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A COMPTER DU 29/11/96 NOTIFICATION DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST DU 30/01/97
Numéro d'observation
503
Date d'ajout
07/02/1997
Description
Modification de la gérance NOMINATION D'UN CO-GERANT : DUVAIL ALAIN (PV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 09/11/96) - A COMPTER DU 09/11/96
Numéro d'observation
4482
Date d'ajout
07/10/1996
Description
Modification de la gérance DEMISSION D'UN CO-GERANT : ROUAT NADINE (PV DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 01/03/96) - A COMPTER DU 01/03/96
Numéro d'observation
1903
Date d'ajout
15/04/1996
Description
Cessation d'activité 01/03/96 ET VENTE DU FONDS A LA S.A.R.L. AUTRES CHOSES DONT LE SIEGE EST PARC D'ACTIVITES DU PONT DU MOROS - CONCARNEAU - B 344 068 895 - ET MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 01/03/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA SOCIETE N'A PLUS D'ACTIVITE COMMERCIALE DANS LE RESSORT DU GREFFE (MENTION PORTEE AU R.C.S. LE 15/04/96 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT PRINCIPAL DANS LE RESSORT DU GREFFE DE BREST LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR - MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).