Entreprise : LA COMBE DES PRES - SIREN 399 661 636
Identité
Dénomination
LA COMBE DES PRES
SIREN (siège)
399 661 636
Date d'immatriculation au RNE
20/05/1999
Début d’activité
01/01/1995
Date de fin de la personne morale
19/05/2094
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
L'acquisition D'un bien immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
38 CHE DE MARIGNANE 84170 MONTEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEIGER JEAN-MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
MONTEUX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39966163600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition D'un bien immobilier
Autres Activités
L'acquisition D'un bien immobilier
Adresse
38 CHE DE MARIGNANE
84170 , MONTEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTEUX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39966163600015
Code APE
702C
Adresse
30760 , SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DEJA CONSTITUEE TRANSFERANT SON SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 01 AVRIL 1999 A MONTEUX (84170) CHEMIN DE MARIGNANE FORMALITES DE CONSTITUTION : DEPOT DES ACTES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES LE 27 JANVIER 1995 PUBLICATEUR : LE COMMERCIAL DU GARD DU 17 JANVIER 1995 LA SOCIETE DECLARE NE PAS CONSERVER D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DE SON ANCIEN SIEGE. ANCIEN GERANT : GEIGER AIMEE A COMPTER DU 26 MARS 1999 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).