Entreprise : SNC VINCENT - SIREN 399 643 691
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2021)
Dénomination
SNC VINCENT
SIREN (siège)
399 643 691
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1995
Date de fin de la personne morale
23/01/2094
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
01510 SAINT-MARTIN-DE-BAVEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHRISTIN JEANNE , JULIETTE
Nom d'usage
VINCENT
Qualité
Liquidateur, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1936
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Bavel
Nom, Prénom(s)
VINCENT JEAN-MARC
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
BELFORET-EN-PERCHE
Nom, Prénom(s)
VINCENT HERVE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Les adrets
Nom, Prénom(s)
VINCENT XAVIER
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Bavel
Nom, Prénom(s)
VINCENT ARNAUD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Saint-Martin-de-Bavel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/09/1994
Siret
39964369100013
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, exploitation de chambres d'hotes, gîtes ruraux
Adresse
01510 , Saint-Martin-de-Bavel - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19406
Date d'ajout
11/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 02/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10084
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/06/2021
Description
Dissolution à compter du 01/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2020, liquidateur : VINCENT né(e) CHRISTIN Jeanne, Juliette, siège de la liquidation : Rue de la Fruitière 01510 Saint-Martin-de-Bavel, parution de la publicité légale : Bugey Côtière paru le 13/05/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).