Entreprise : SCI F.C.C. - SIREN 399 610 328
Identité
Dénomination
SCI F.C.C.
SIREN (siège)
399 610 328
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2013
Début d’activité
01/01/2023
Date de fin de la personne morale
16/05/2045
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion de biens immobiliers, l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail , location ou autrement d'immeubles bâtis ou non bâtis.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
RUE DU GHIEN 59310 BEUVRY-LA-FORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT "CHEZ LA CROIX OU PILE"
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POULAIN CHRISTINE
Nom d'usage
BURY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Beuvry-la-Forêt
Nom, Prénom(s)
BURY FRANCK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Saint-Amand-les-Eaux
Nom, Prénom(s)
BURY CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1992
Commune de résidence
Beuvry-la-Forêt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
39961032800037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DU GHIEN
59310 , BEUVRY-LA-FORET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT "CHEZ LA CROIX OU PILE"
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
39961032800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
69 RUE LEON GAMBETTA
59230 , SAINT-AMAND-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2288
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Immatriculation par suite de transfert de Saint Amand les Eaux ( Réf Gtc Valenciennes : 1995D00007 ) à Marchiennes Transfert de l'établissement principal à compter du 18/04/2013 : Ancienne adresse : 69 Rue Gambetta 59230 St Amand les Eaux Nouvelle adresse 723 rue de l'Ange Gardien 59870 Marchiennes Transfert du siège social à compter du 18/04/2013 : Ancienne adresse : 69 Rue Gambetta 59230 St Amand les Eaux Nouvelle adresse : 723 rue de l'Ange Gardien 59870 Marchiennes Modification relative aux associés à compter du 18/04/2013 : Nouveau : BURY Franck, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BURY Christine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BURY Clément, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).