Entreprise : SCI ULYSSE - SIREN 399 605 724
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2023)
Dénomination
SCI ULYSSE
SIREN (siège)
399 605 724
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1995
Date de fin de la personne morale
02/02/2094
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
41 B CHE DE CHAUMETIERE 38240 MEYLAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER PIERRE , DENIS , MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER PHILIPPE , PAUL , DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Montréal
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER FRANCK , JEAN , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Montréal
Nom, Prénom(s)
OLLIVIER CLAIRE , JACQUELINE , MAURICETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Gières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/11/1994
Siret
39960572400018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
11 CHE DES VILLAUDS
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/08/2012
Siret
39960572400026
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
41 B CHE DE CHAUMETIERE
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/028609
Date d'ajout
01/12/2023
Description
Radiation en date du 30/11/2023 - Clôture des opérations de liquidation 22/06/2023 (Assemblée générale).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/027376
Date d'ajout
20/11/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 22/06/2023
Numéro d'observation
F23/027376
Date d'ajout
20/11/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 22/06/2023 - Siège de la liquidation : 41 bis Chemin de Chaumetière 38243 MEYLAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné du 07/07/2023
Numéro d'observation
F12/012434
Date d'ajout
10/09/2012
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 11 Chemin DES VILLAUX 38240 MEYLAN au 41 bis Chemin de Chaumetière 38243 MEYLAN à compter du 27/08/2012.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt au Greffe le : 13.01.1995 LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 16.12.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).