Entreprise : GISEMENTS RAULT - SIREN 399 561 414
Identité
Dénomination
GISEMENTS RAULT
SIREN (siège)
399 561 414
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1995
Début d’activité
15/12/1994
Date de fin de la personne morale
17/01/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, construction, gestion, location de biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
ZA DE LA BARRICADE 22170 PLELO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAULT CLAUDE , PATRICK , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
ST BRIEUC
Nom, Prénom(s)
RAULT JEAN-PIERRE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
ST BRIEUC
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39956141400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, construction, gestion, location de biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire
Autres Activités
Propriété, construction, gestion, location de biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire
Adresse
ZA DE LA BARRICADE
22170 , PLELO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39956141400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
41 RUE DE PENTHIEVRE
22000 , SAINT-BRIEUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VILLAGES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5116
Date d'ajout
23/12/2005
Description
FIN DES FONCTIONS DE MME ANNE RAULT EN QUALITE DE GERANTE SUITE A SA DEMISSION ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-PIERRE RAULT. NOMINATION DE MR CLAUDE RAULT EN QUALITE DE GERANT. Date d'effet : 29/11/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
509
Date d'ajout
10/02/2003
Description
NOMINATION DE MME ANNE RAULT EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR JOSEPH RAULT (DECEDE) Date d'effet : 28/06/2001
Numéro d'observation
2257
Date d'ajout
01/07/2002
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 152 449.02 EUROS A 160 000 EUROS Date d'effet : 29/09/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).