Entreprise : SARL LEREBOURS PARTICIPATION - SIREN 399 559 392
Identité
Dénomination
SARL LEREBOURS PARTICIPATION
SIREN (siège)
399 559 392
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2003
Date de fin de la personne morale
28/04/2102
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
44660 EUR
Adresse du siège
RTE DE LESSAY 50250 LA HAYE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEREBOURS JULIE , EMILIE , AURELIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
CARENTAN-LES-MARAIS
Nom, Prénom(s)
LEREBOURS JACKY , EUGENE , ALYRE , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
CARENTAN-LES-MARAIS
Nom, Prénom(s)
DARIEL MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Dénomination
ERYAN CONTACT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER
Dénomination
FIDORG WINDSOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CAEN CEDEX 4
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
39955939200036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise et intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés affaires des entreprises, la gestion et l'administration de ses participations, la prestation de tous services a ses filiales, participations et groupement.
Adresse
RTE ZI route de Lessay
50250 , Haye (La) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
La Haye-du-Puits
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/01/1995
Siret
39955939200010
Code APE
652E
Adresse
59 RUE DE CHERBOURG
14230 , ISIGNY-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1998
Siret
39955939200028
Code APE
741J
Adresse
RTE DE PERIERS
50430 , LESSAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5867
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Par jugement en date du 08/09/2020, le Tribunal de Commerce DE COUTANCES a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SARL LES JAMBONS DU COTENTIN ET DE SA LEREBOURS PARTICIPATION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5722
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Par jugement en date du 08/09/2020, le Tribunal de Commerce de COUTANCES a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al. 2 et R643-18 de SARL LES JAMBONS DU COTENTIN ET SA LEREBOURS PARTICIPATION.
Numéro d'observation
5357
Date d'ajout
16/11/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/11/2007, MONSIEUR JEAN-MICHEL LE CONTE A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE A COMPTER DU 16/11/2007
Numéro d'observation
5311
Date d'ajout
14/11/2007
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 13/11/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES A DECIDE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SARL LES JAMBONS DU COTENTIN (RCS COUTANCES 349 391 193) ET SA LEREBOURS PARTICIPATION, A MIS FIN A LA MISSION DU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A FIXE AU 10/03/2007 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A CONFIRME : JUGE COMMISSAIRE M. JACQUES HERVIEU, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MME JACQUELINE LE HELLOCO, A DESIGNE : ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : MAITRE PIOLLET, RESIDENCE DUC GUILLAUME, 8 PLACE GARDIN - 14000 CAEN, AVEC POUR MISSION D'ADMINISTRER L'ENTREPRISE LIQUIDATEUR : MAITRE GIRAUDEAU, 22 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - 50200 COUTANCES CE JUGEMENT A AUTORISE LE MAINTIEN DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 13/01/2008 CE JUGEMENT ENTRAINE LA DISSOLUTION DE LA PERSONNE MORALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1844-7-7 DU CODE CIVIL. Date d'effet : 13/11/2007
Numéro d'observation
2916
Date d'ajout
23/06/2006
Description
Changement de commissaire à l'exécution du plan SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20/06/2006, LE TRIBUNAL A DESIGNE MAITRE PIOLLET 8, PL. GARDIN, RESIDENCE DUC GUILLAUME - 14000 CAEN, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN, EN REMPLACEMENT DE MAITRE DENIS,DEMISSIONNAIRE, DANS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. Date d'effet : 20/06/2006
Numéro d'observation
977
Date d'ajout
10/02/2004
Description
Transformation de la société - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME. - AUGMENTATION DU CAPITAL : ANCIENNEMENT : 28 171.88 euros - NOUVELLEMENT : 44 660 euros. - MODIFICATION DANS L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, M. (JACKY) LEREBOURS, ANCIENNEMENT GERANT, EST NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL. ADMINISTRATEURS : MELLE (JULIE) LEREBOURS ET LA SOCIETE ERYAN CONTACT - 433 969 979 RCS ST BRIEUC. Date d'effet : 29/12/2003
Numéro d'observation
975
Date d'ajout
09/02/2004
Description
Nomination de commissaire aux comptes - titulaire : M. Marc DARIEL. - suppléant : FIDORG WINDSOR - 419 936 570 RCS CAEN. Date d'effet : 03/11/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- INSCRIPTION MODIFICATIVE PORTEE LE 30/10/1996 - N° 976 PAR LE TC DE BAYEUX : TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES, PAR JUGEMENT DU 25/10/1996 LE TRIBUNAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE SC LEREBOURS PARTICIPATION 59 RUE DE CHERBOURG 14230 ISIGNY SUR MER PAR EXTENSION DU RJ DE LA SARL LES JAMBONS DU COTENTIN DONT LE SIEGE EST LESSAY (50430) - ZI RTE DE PERIER ACTIVITE : PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES, AFFAIRES OU ENTREPRISES. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 25.10.1996 JUGE COMMISSAIRE : M. BERNARD SEILLIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. CLAUDE BELLEE. ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME DENIS, 5 RUE ARTHUR LEDUC 14000 CAEN AVEC MISSION D'ASSISTANCE (ART.31 AL. 2 LOI 25/01/85) REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME POINCHEVAL 3 PL. DE LA CROUTE - 50200 COUTANCES A COMPTER DU 25/10/1996. - INSCRIPTION MODIFICATIVE PORTEE LE 23/03/1998 - N° 286 PAR LE TC DE BAYEUX : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES EN DATE DU 10/03/1998 HOMOLOGUANT LE PLAN DE CONTINUATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE SARL LES JAMBONS DU COTENTIN 50430 LESSAY ET SC LEREBOURS PARTICIPATION 14 230 ISIGNY SUR MER ME DENIS 5 RUE ARTHUR LEDUC 14 000 CAEN A COMPTER DU 10/03/1998 - PRECEDENTS SIEGES SOCIALES : 59 RUE DE CHERBOURG - 14230 ISIGNY SUR MER (TC BAYEUX) SUIVANT PV DE L'AGE DU 22/01/2003 : - AUMGENTATION DU CAPITAL SOCIAL : ANCIENNE MENTION : 15 245 E - NOUVELLE MENTION : 28 171.88 E. - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE CIVILE EN SOCIETE COMMERCIALE : SARL - CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : ANCIENNEMENT : SC LEREBOURS PARTICIPATION - NOUVELLEMENT : SARL LEREBOURS PARTICIPATION. - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL : ANCIENNE ADRESSE : ZI ROUTE DE PERIERS - 50430 LESSAY NOUVELLE ADRESSE : ZI ROUTE DE LESSAY - 50250 LA HAYE DU PUITS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).