Entreprise : SCI SAINT CHRISTOPHE - SIREN 399 521 442
Identité
(Entreprise radiée le 18/09/2020)
Dénomination
SCI SAINT CHRISTOPHE
SIREN (siège)
399 521 442
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1995
Date de fin de la personne morale
11/01/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
33 BD JEAN JAURES 78800 HOUILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTHON BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Auvers-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
MARQUET SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Auvers-sur-Oise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39952144200018
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d un immeuble
Adresse
33 BD JEAN JAURES
78800 , HOUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Dissolution à compter du 10/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/06/2020, liquidateur : BERTHON Bernard , siège de la liquidation : 22 Rue François Villon 95430 Auvers-sur-Oise, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 01/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31638
Date d'ajout
18/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/06/2020
Numéro d'observation
17975
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).