Entreprise : BARKATE PROMOTION S.A. - SIREN 399 496 132
Identité
Dénomination
BARKATE PROMOTION S.A.
SIREN (siège)
399 496 132
Date d'immatriculation au RNE
13/01/1995
Début d’activité
04/01/1995
Date de fin de la personne morale
12/01/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Promotion, lotissement, activité de marchands de biens
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
16 BD D'ORIENT 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSIE CATHERINE , ROSE , HELENE
Nom d'usage
BARKATE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BARKATE HUBERT , RICHARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
CAUCAT LAURE
Nom d'usage
VALETTE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Boujan-sur-Libron
Nom, Prénom(s)
DELBARRE VINCENT , REMI
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Nom, Prénom(s)
FIESCHI HYACINTHE
Nom d'usage
ASSIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1923
Commune de résidence
MONTPELLIER
Dénomination
EURL BORS OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1995
Siret
39949613200016
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Promotion, lotissement, activité de marchands de biens
Autres Activités
Promotion, lotissement, activité de marchands de biens
Adresse
16 BD D'ORIENT
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
12690
Date d'ajout
10/07/2017
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 07/07/2017, le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de BARKATE PROMOTION SA, a designé : Liquidateur : Me Vincent AUSSEL - ARCHE JACQUES COEUR - 222, PLACE ERNEST GRANIER - 34000 MONTPELLIER. Date d'effet : 07/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1724
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 27/01/2017, Le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné à la demande du Parquet, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 27/01/2017
Numéro d'observation
14237
Date d'ajout
26/07/2016
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) En date du 22/07/2016, Le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois. Date d'effet : 22/07/2016
Numéro d'observation
20588
Date d'ajout
23/11/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire En date du 20/11/2015, Le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de : BARKATE PROMOTION SA et a désigné : Mandataire judiciaire ME VINCENT AUSSEL - ARCHE JACQUES COEUR - 266, PLACE ERNEST GRANIER - 34000 MONTPELLIER, A ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé au 07/09/2015 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 20/11/2015
Numéro d'observation
5382
Date d'ajout
04/06/2003
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15 MAI 2001 NOMINATION EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE MR DELBARRE VINCENT REMI MR BARKATE HUBERT RICHARD QUI ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DEVIENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Date d'effet : 20/12/2002
Numéro d'observation
8820
Date d'ajout
07/08/2002
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : PARTANT : MONSIEUR MALRIC GILBERT NOUVEAU : LA SOCIETE CEFAT NOMINATION DE MADAME CASTANET MONIQUE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. Date d'effet : 27/06/2002
Numéro d'observation
8119
Date d'ajout
30/08/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 19/10/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).