Entreprise : STRELA-DON COSSACK FORCE - SIREN 399 388 248
Identité
Dénomination
STRELA-DON COSSACK FORCE
Sigle
STRELA-DCF
SIREN (siège)
399 388 248
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1998
Début d’activité
16/03/1998
Date de fin de la personne morale
09/11/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Négoce international de toutes matières à titre d'intermédiaire ou en opération directe d'achat ou de revente.
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
24 RUE RENNEQUIN 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Afromeev ANATOLII
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Nom, Prénom(s)
Bailet LEON , FERNAND , CESAR , JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Grekoff WLADIMIR
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Maulard PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Orsay
Nom, Prénom(s)
Sachs GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Van Veen GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
GMBA BAKER TILLY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
39938824800037
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
Négoce international de toutes matières à titre d'intermédiaire ou en opération directe d'achat ou de revente.
Autres Activités
Négoce international de toutes matières à titre d'intermédiaire ou en opération directe d'achat ou de revente.
Adresse
24 RUE RENNEQUIN
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/1998
Siret
39938824800029
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité principale
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Adresse
8 RUE DE BALZAC
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/1994
Siret
39938824800011
Code APE
511T
Adresse
74 RUE DE LA TOUR
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/07/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 24 rue Rennequin 75017 PARIS RC PARIS LE 25-03-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B175992
Date d'ajout
24/07/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/11/1998
Description
Historique : - DEPOT ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - ANCIEN SIEGE SOCI AL : 74 RUE DE LA TOUR A PARIS 75016
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/11/1998
Description
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e Honoré de Balzac 37000 Tours : - DOMICILIATAIRE : SARL AXE
Numéro d'observation
2017B175991
Date d'ajout
16/03/1998
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-03-1998
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/03/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 16/03/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).