Entreprise : CLAUGINIE - SIREN 399 372 713
Identité
Dénomination
CLAUGINIE
SIREN (siège)
399 372 713
Date d'immatriculation au RNE
03/01/1995
Début d’activité
16/12/1994
Date de fin de la personne morale
02/01/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé 2 Av de la république à port saint-louis du Rhône sous l'enseigne "Intermarche" distribution de produits pétroliers achat vente de bijoux d'ouvrage en métaux précieux et articles d'horlogerie, la location de véhicules terrestres à moteur de tourisme et utilitaires
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
313792 EUR
Adresse du siège
2 AV DE LA REPUBLIQUE 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BISSUEL MARION , ANNE , CHRISTINE
Nom d'usage
DUGUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
L'Haÿ-les-Roses
Nom, Prénom(s)
DUGUE LOIC , HUGUES , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
L'Haÿ-les-Roses
Dénomination
Endrix PRO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39937271300012
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé 2 Av de la république à port saint-louis du Rhône sous l'enseigne "Intermarche" distribution de produits pétroliers achat vente de bijoux d'ouvrage en métaux précieux et articles d'horlogerie, la location de véhicules terrestres à moteur de tourisme et utilitaires
Adresse
2 AV DE LA REPUBLIQUE
13230 , PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5456
Date d'ajout
23/11/2009
Description
Modification d'activité de l'établissement principal situé 2 avenue de la République 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône à compter du 30/06/2009 Ancienne : Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, distribution de produits pétroliers, achat vente de bijoux d'ouvrage en métaux précieux et articles d'horlogerie Nouvelle : Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire, distribution de produits pétroliers, achat vente de bijoux d'ouvrage en métaux précieux et articles d'horlogerie Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé 2 Av de la république à port saint-louis du Rhône sous l'enseigne "Intermarche" distribution de produits pétroliers achat vente de bijoux Douvrage en métaux précieux et articles d'horlogerie, la location de véhicules terrestres à moteur de tourisme et utilitaires
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2008 : Partant : SA J.CAUSSE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire Partant : DREVETON Jean, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : SAS CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BOUSQUET Thierry, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1430
Date d'ajout
02/07/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/06/2008 : Partant : GUEDON Claude, PRÉSIDENT Nouveau : BEDOUET Patrick Allain Bernard Gabriel, PRÉSIDENT Nouveau : BEDOUET Béatrice Jeanne Marie-Louise, DIRECTEUR GÉNÉRAL PV DEPOT LE 02/07/2008 N° 727 & 728 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE REGIONAL DU 19/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).