Entreprise : LES ALPILLES - SIREN 399 370 949
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2018)
Dénomination
LES ALPILLES
SIREN (siège)
399 370 949
Date d'immatriculation au RNE
19/01/1995
Fermeture de l'établissement - 39937094900014
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Date de fin de la personne morale
18/01/2045
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
RTE DES ALPES 04700 LA BRILLANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALMICHE ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Villeneuve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/12/1994
Siret
39937094900014
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
RTE DES ALPES
04700 , LA BRILLANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4795
Date d'ajout
16/10/2018
Description
Radiation du RCS le 16/10/2018 avec effet au 30/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
901
Date d'ajout
02/03/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : GALMICHE André Le siège de la liquidation est fixé à : 820 chemin du Devens 04180 Villeneuve Journal d'annonces légales : TPBM - Semaine Provence en date du 07/02/2018
Numéro d'observation
895
Date d'ajout
15/07/2005
Description
Changement de gérant Suivant Pv d'assemblée du 16 juin 2005, démission de M. Gautier Dominique de ses fonctions de Co-Gerant et nomination en remplacement de : M. Galmiche André Date d'effet : 01/07/2005
Numéro d'observation
1139
Date d'ajout
20/10/2004
Description
Modification concernant la personne morale Suivant Pv d'assemblée du 30 septembre 2004, démission de MME Arane Laurence des ses fonctions de Co-Gerante. Date d'effet : 30/09/2004
Numéro d'observation
729
Date d'ajout
26/07/1999
Description
Modification concernant la personne morale Suivant Pv d'assemblée du 1er juillet 1999, démission de M. Bultez (Bruno) de ses fonctions de Co-Gerant. Date d'effet : 01/07/1999
Numéro d'observation
626
Date d'ajout
04/07/1997
Description
Modification concernant la personne morale Suivant Pv d'assemblée du 31 mai 1997, nomination de MLLE Arane Laurence en qualité de Co-Gerante en remplacement de MME O'brien démissionnaire. À compter du 31/05/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Siret : 399 370 949 00014 code NAF :748k la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).