Entreprise : BYOLAIT - SIREN 399 365 162
Identité
Dénomination
BYOLAIT
SIREN (siège)
399 365 162
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1995
Début d’activité
01/01/1995
Date de fin de la personne morale
03/04/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activité principale
COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS, VENTES DE PRODUITS ULTRA FRAIS.
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
281 AV DU MARCHE GARE 34070 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATAK EMMANUEL , LIONEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
VAN HEE BERNARD , JEAN , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
AGDE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39936516200011
Code APE
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS, VENTES DE PRODUITS ULTRA FRAIS.
Autres Activités
COMMISSIONNAIRES NEGOCIANTS, VENTES DE PRODUITS ULTRA FRAIS.
Adresse
281 AV DU MARCHE GARE
34070 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10331
Date d'ajout
13/10/1997
Description
Mention d'office RADIATION D'OFFICE DE MR PATAK EMMANUEL LIONEL, EN SA QUALITE DE GERANT ASSOCIE DE LA SNC BYOLAIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 41 DU DECRET DU 30 MAI 1984 ET L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 9 FEVRIER 1988 : ORDONNANCE DU JUGE DELEGUE A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE EN DATE DU 6 OCTOBRE 1997 A COMPTER DU 06/10/97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10393
Date d'ajout
15/11/1995
Description
DEMISSION DE MME BLANCHETOT MURIELLE EN QUALITE D'ASSOCIE GERANTE NOMINATION DE M PATAK EMMANUEL LIONEL EN QUALITE D'ASSOCIE GERANT A COMPTER DU 15/07/95
Numéro d'observation
3277
Date d'ajout
04/04/1995
Description
GERANTE ASSOCIEE PARTANTE : MLLE NAUDY VALERIE MICHELE NOUVEAU GERANT NON ASSOCIE : MR PATAK EMMANUEL LIONEL NOUVELLE ASSOCIEE : MME BLANCHETOT MURIELLE A COMPTER DU 31/01/95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).