Entreprise : SCM L AIGLON - SIREN 399 361 682
Identité
Dénomination
SCM L AIGLON
SIREN (siège)
399 361 682
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1994
Début d’activité
02/01/1995
Date de fin de la personne morale
26/12/2044
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Faciliter les activités professionnelles des associés sans pouvoir par elle même exercer leur profession, acquerir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires engager du personnel
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
63 CHE DE LA CROIX DE FER 69400 LIMAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PELOUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHEL GUILLAUME , THOMAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Marcilly-d'Azergues
Nom, Prénom(s)
MOCNIK ANNE-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Cogny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
39936168200038
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Faciliter les activites professionnelles des associes sans pouvoir par elle-meme exercer leur profession - acquerir, louer, vendre, echanger les installations et appareillages necessaires, engager du personnel
Autres Activités
Faciliter les activites professionnelles des associes sans pouvoir par elle-meme exercer leur profession - acquerir, louer, vendre, echanger les installations et appareillages necessaires, engager du personnel
Adresse
63 CHE DE LA CROIX DE FER
69400 , LIMAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU PELOUX
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/1995
Siret
39936168200012
Code APE
748K
Adresse
610 RUE D’ANSE
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
39936168200020
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
61 RUE HENRI DEPAGNEUX
69400 , LIMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F03/001059
Date d'ajout
10/04/2003
Description
Modification gérant, dénomination au 1er Avril 2003 (Ancienne dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS PINEAU)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).