Entreprise : CHLORA - SIREN 399 341 593
Identité
Dénomination
CHLORA
SIREN (siège)
399 341 593
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1994
Début d’activité
01/12/1994
Date de fin de la personne morale
19/12/2044
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, leur détention, leur gestion et leur direction ; l'animation des filiales ; toutes prestations de services au profit des filiales ou participations ; l'acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers ; l'activité de marchand de biens; l'activité de promotion immobilière.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
95472 EUR
Adresse du siège
100 IMP DES ACACIAS 74970 MARIGNIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBAZ MARINETTE
Nom d'usage
MARCHAND
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
La Roche-sur-Foron
Dénomination
AUDICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Annecy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39934159300024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises, leur détention, leur gestion et leur direction ; l'animation des filiales ; toutes prestations de services au profit des filiales ou participations ; l'acquisition, la gestion et la vente de tous biens immobiliers ; l'activité de marchand de biens; l'activité de promotion immobilière.
Adresse
100 IMP DES ACACIAS
74970 , MARIGNIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39934159300016
Code APE
553A
Adresse
LES DIGUES
74800 , SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/002919
Date d'ajout
10/05/2007
Description
Modification autre PRISE D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS 100 IMPASSE DES ACACIAS 74970 MARIGNIER SUR CREATION ACTIVITE : HOLDING ANCIEN SIEGE : LES DIGUES 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY NOUVEAU SIEGE : 100 IMPASSE DES ACACIAS 74970 MARIGNIER SELON DECISION ASSOCIE UNIQUE DU 20/02/2007 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE FAUCIGNY EN DATE DU 05/04/2007 date d'effet : 20/02/2007
Numéro d'observation
F06/002331
Date d'ajout
04/07/2006
Description
Mise en sommeil DE LA SOCIETE SUITE A VENTE DU SIEGE ET ETS PRINCIPAL SIS LES DIGUES 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY date d'effet : 11/06/2006
Numéro d'observation
F03/001052
Date d'ajout
18/03/2003
Description
Modification du capital social ANCIEN CAPITAL : 7 622.45 EUROS ; NOUVEAU CAPITAL : 8 000 EUROS date d'effet : 08/01/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).