Entreprise : SARL CAROL'IN - SIREN 399 327 873
Identité
Dénomination
SARL CAROL'IN
SIREN (siège)
399 327 873
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2005
Début d’activité
01/04/2024
Date de fin de la personne morale
27/04/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
20 CHE NOIR 14970 SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIROULT DANY , HENRI , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Saint-Aubin-d'Arquenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2024
Siret
39932787300044
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
20 CHE NOIR
14970 , SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/12/1994
Siret
39932787300010
Code APE
741J
Adresse
33 RUE DES ROSIERS
14000 , CAEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/1994
Siret
39932787300028
Enseigne
LE GREEN PANORAMA
Code APE
552E
Adresse
32 AV DU PRESIDENT RENE COTY
14390 , VARAVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GREEN PANORAMA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
22/04/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/05/2008 : Partant : GIROULT Dany Henri Emile, GÉRANT(E) Nouveau : GIROULT Jeannine, Marie, Yolande, Jacqueline, GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).