Entreprise : FLEURANCE DISTRIBUTION - SIREN 399 326 370
Identité
Dénomination
FLEURANCE DISTRIBUTION
SIREN (siège)
399 326 370
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1994
Début d’activité
08/02/2019
Date de fin de la personne morale
28/12/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La gestion commerciale et administrative et toutes prestations de service relevant de ce secteur d'activité, pouvant être fournies à toutes sociétés commerciales
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
123 QUAI JULES GUESDE 94400 VITRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZITOUN THIBAULT , MARIE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
VITRY SUR SEINE
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/02/2019
Siret
39932637000026
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La gestion commerciale et administrative et toutes prestations de service relevant de ce secteur d'activité, pouvant être fournies à toutes sociétés commerciales
Autres Activités
La gestion commerciale et administrative et toutes prestations de service relevant de ce secteur d'activité, pouvant être fournies à toutes sociétés commerciales
Adresse
123 QUAI JULES GUESDE
94400 , VITRY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/01/1995
Siret
39932637000018
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
AV DE PARIS
32500 , FLEURANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LD LA PUZAGUE RN 21
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5381
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Radiation du RCS d'Auch le 31/08/2021 avec effet au 15/05/2021 (fermeture de l'établissement principal / mise en sommeil).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39154
Date d'ajout
16/12/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 14/06/2019
Numéro d'observation
4426
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Changement de gérant à compter du 05/07/2017 : Partant : FAURE Nicolas, Felix, Pierre, Gérant non associé Nouveau : CRESTEL Davy, Bernard, Raymond, Gérant non associé Modification relative au Commissaire aux Comptes suppléant à compter du 05/07/2017 : Modifié : BEAS (SAS), Commissaire aux comptes suppléant, sise 195 avenue Charles de Gaullen - 92200 Neuilly-sur-Seine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).