Entreprise : SCM LORENZET PIROUX - SIREN 399 320 712
Identité
Dénomination
SCM LORENZET PIROUX
SIREN (siège)
399 320 712
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1994
Date de fin de la personne morale
20/12/2028
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
138 RUE RICHELANDIERE 42100 SAINT-ETIENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A ALLEE A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAUER ANNE
Nom d'usage
PIROUX
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
LORENZET ISABELLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/11/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/04/1978
Siret
39932071200025
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de sés membres ( infirmiers )
Adresse
138 RUE 138 Rue de la Richelandière Bâtiment A allée A
42100 , Saint-Etienne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT A ALLEE A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/1978
Siret
39932071200017
Code APE
851G
Adresse
14 RUE DE LA PLAGNE
42100 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
83199
Date d'ajout
21/11/2017
Description
Radiation d'office art R123-131 du code du commerce - est radiée d'office toute personne morale au terme d'un délai de trois ans après la date de la mention de sa dissolution -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34805
Date d'ajout
27/12/2013
Description
Dissolution à compter du 30/09/2013 siège de la liquidation 21 rue des Docteurs Charcot 42100 SAINT ETIENNE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
21/12/1994
Description
Historique des observations depuis le 21/12/1994 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS LE 19.04.1996 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 2.02.1996 PRECEDENT : - 42000 SAINT-ETIENNE - 14, RUE DE LA PLAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS LE 15.04.1997 CHANGEMENT DE DENOMINATION à compter du 9.4.1997 PRECEDENTE : SCM DUBREUIL LORENZET PIROUX - -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).