Entreprise : VALPIM - SIREN 399 317 114
Identité
Dénomination
VALPIM
SIREN (siège)
399 317 114
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1994
Date de fin de la personne morale
23/12/2093
Date de clôture
31/08
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
731755.28 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE TILLY 14400 BAYEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND LAURENCE , CATHERINE
Nom d'usage
GAUTHIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
OUVILLE LA RIVIERE
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER PASCAL , DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
OUVILLE LA RIVIERE
Nom, Prénom(s)
BESNIER CHANTAL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
CLAVAUD MICHELE , MARTHE , MATHILDE
Nom d'usage
BERTRAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
BRACHY
Dénomination
SECOGEC WINDSOR
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CAEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39931711400011
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Gestion des participations, création, étude et recherche de modèles, conseil technique ou administratif, assistance financière et comptable, prise de participation et accessoirement création, fabrication, achat, vente et représentation de tous produits manufacturés ou non
Adresse
5 RUE 5 route de Tilly
14400 , Bayeux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
644
Date d'ajout
13/07/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/07/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX A PROROGE LA DUREE DU PLAN DE CESSION DE VALPIM 5, RTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX SARL AUTRES CHOSES (SARL) RTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX MAUGRION PRODUCTION (SA) RTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX SOCIETE D'ETUDE ET FINANCIERE MAUGRION (SA) ZONE INDUSTRIELLE BAYEUX 14400 BAYEUX SARL TROIS LIANES 10, RUE DE LA GARE 14250 TILLY SUR SEULLES A COMPTER DU 06/07/2007 Date d'effet : 06/07/2007
Numéro d'observation
253
Date d'ajout
05/03/2004
Description
Changement de juge-commissaire Par jugement en date du 05/03/2004 Mr Desplanques a été désigné comme juge commissaire en remplacement de Mr Dubost. Date d'effet : 05/03/2004
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
07/02/2000
Description
Jugement de changement de juge-commissaire suppléant LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX PAR JUGEMENT EN DATE DU :04.02.2000 A DESIGNE MONSIEUR GRANJON EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT DE MONSIEUR DUBOST Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
143
Date d'ajout
07/02/2000
Description
Changement de juge-commissaire LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX PAR JUGEMENT EN DATE DU :04.02.2000 A DESIGNE MONSIEUR JEAN DUBOST EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR HERVE Date d'effet : 04/02/2000
Numéro d'observation
658
Date d'ajout
09/07/1997
Description
Plan de redressement : cession LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX PAR JUGEMENT EN DATE DU :09/07/97 ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CESSION DES SA MAUGRION PRODUCTION SA SEFIM SA VALPIM SARL AUTRES CHOSES ET SARL TROIS LIANES RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 31 08 97 COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME JACQUES ROSSI 1 RUE PAPEGAUX A ARGENTAN (61 200) DUREE 10 ANS A COMPTER DU 09/07/97 Date d'effet : 09/07/1997
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
19/06/1997
Description
Nomination d'un juge-commissaire suppléant LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX PAR JUGEMENT EN DATE DU :18/06/97 NOMMANT MR LEREE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 18/06/97 Date d'effet : 18/06/1997
Numéro d'observation
450
Date d'ajout
16/05/1997
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX PAR JUGEMENT EN DATE DU :14/05/97 AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE DE VALPIM (SA) 5 ROUTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX JUSQU'AU 09/07/97 A COMPTER DU 14/05/97 Date d'effet : 14/05/1997
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
15/01/1997
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 15/01/97, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE DE VALPIM (SA) 5 ROUTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX JUSQU'AU 14/05/97 A COMPTER DU 15/01/97 Date d'effet : 15/01/1997
Numéro d'observation
941
Date d'ajout
23/10/1996
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/10/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYEUX A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE UNIQUE REGIME GENERAL DE VALPIM (SA) 5 ROUTE DE TILLY BAYEUX 14400 BAYEUX SA SEFIM - MAUGRION PRODUCTION SA - SARL AUTRES CHOSES - SARL TROIS LIANES REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME LE BRUN-BUSQUET 7 RUE CABOURG 14 400 BAYEUX ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME JACQUES ROSSI 1, RUE PAPEGAUX 61200 ARGENTAN ASSISTANCE 31-2 L 25 01 85 JUGE COMMISSAIRE MR HERVE A COMPTER DU 23/10/96 Date d'effet : 23/10/1996
Numéro d'observation
936
Date d'ajout
22/10/1996
Description
Déclaration de cessation des paiements PAR ACTE EN DATE DU 22/10/96 VALPIM (SA) 5 ROUTE DE TILLY 14400 BAYEUX A FAIT AU GREFFE DE CE SIEGE SA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 22/10/96 Date d'effet : 22/10/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 4 800 000.00 FRF - Nouveau montant : 731 755.28 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).