Entreprise : FLONADA - SIREN 399 313 394
Identité
Dénomination
FLONADA
SIREN (siège)
399 313 394
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2006
Début d’activité
01/04/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
PARTICIPATION FINANCIERE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
33 RUE DE ROUBAIX 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECOSTER BRUNO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Saint-Venant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2015
Siret
39931339400039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
PARTICIPATION FINANCIERE
Autres Activités
PARTICIPATION FINANCIERE
Adresse
33 RUE DE ROUBAIX
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2006
Siret
39931339400021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 RUE D'HONDSCHOOTE
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1994
Siret
39931339400013
Code APE
741J
Adresse
22 RUE DUBOIS
62350 , SAINT-VENANT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Rapport de la mention de cessation d'activité effectuée d'office le 26/02/2019 (art. R.123-125 du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/06/2006
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 01/06/06 SON SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIP AL DU 22 RUE AUGUSTE DUBOIS 62350 SAINT VENANT (RC S BETHUNE 94B538) ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFF E DE BETHUNE LE 23/12/1994 ET PUBLIE DANS L'ABEILL E DE LA TERNOISE DU 09/12/1994 TRANSFERT:DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 21/06/06 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE PAS DE CALAIS DU 03/06/06 ET DANS LA GAZETTE NORD DU 08/06/06
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/06/2006
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 01.06.2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).