Entreprise : GIROTOUR - SIREN 399 280 015
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2021)
Dénomination
GIROTOUR
SIREN (siège)
399 280 015
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1995
Date de fin de la personne morale
13/03/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
18598.78 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PERE FAVRON 97418 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROCKEL ENIS , OMAR
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
LEBON MARIE , CLAUDE , LUCIE
Nom d'usage
LAURET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39928001500013
Adresse
117 RUE DU GENERAL BONNIER
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/01/1997
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39928001500039
Enseigne
RESTAURANT DE LA PLAINE DES CAFRES
Code APE
602G
Origine du fonds
Création
Activité principale
TRANSPORT DE PERSONNES EXPLOITATION D'UNE ACTIVITE DE LOISIRS ET DE TOURISME ET PLUS GENERALEMENT TOUTES LES OPERATIONS SE RAPPORTANT DIREC- TEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL AINSI QUE TOUTES LES OPERATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES ET IMMOBILIERES
Adresse
2 RUE 2 rue du Pere Favron LA PLAINE DES CAFRES
97418 , Le Tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1995
Siret
39928001500021
Code APE
602G
Adresse
250 RUE RAPHAEL DOUYERE
97418 , LE TAMPON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
852
Date d'ajout
20/05/1997
Description
PAR DECISION EN DATE DU 21/01/97 LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI DE ST PIERRE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU SUS NOMME FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU JOUR DU JUGEMENT, NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR Me BADAT HOUSSEN, MAINTENU P. RODIONOFF JUGE COMMISSAIRE
Numéro d'observation
1077
Date d'ajout
20/05/1996
Description
SUITE AGE DU 05/05/96 ET A COMPTER DE CE JOUR : - CHANGEMENT DE DOMICILE DU GERANT : MONSIEUR ROCKEL ENIS OMAR. ANCIENNE MENTION : 117 RUE DU GENERAL BONNIER - 97430 LE TAMPON NOUVELLE MENTION : 182, CHEMIN JEAN BAPTISTE HUET - PETIT TAMPON 97430 LE TAMPON. - NOMINATION DE MADAME LAURET MARIE CLAUDE EN QUALITE DE CO-GERANTE. * - A COMPTER DU 07/05/96 AUGMENTATION DE CAPITAL. ANCIENNE MENTION : 112.000 F NOUVELLE MENTION : 122.000 F.
Numéro d'observation
557
Date d'ajout
25/03/1996
Description
SUITE AGE DU 15/02/96 : -AUGMENTATION DE CAPITAL ANCIENNE MENTION : 50.000 F (VARIABLE) MONTANT MINIMUM : 7.500 F NOUVELLE MENTION : 112.000 F -TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL. ANCIENNE MENTION : 250 RUE RAPHAEL DOUYERE - 97418 LA PLAINE DES CAFRES NOUVELLE MENTION : 2 RUE DU PERE FAVRON - 97418 LA PLAINE DES CAFRES. - ADJONCTION DE L'ENSEIGNE : RESTAURANT DE LA PLAINE DES CAFRES.
Numéro d'observation
1884
Date d'ajout
19/09/1995
Description
A COMPTER DU 13/01/95 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL AU 250 RUE RAPHAEL LA DOUYERE 97418 LA PLAINE DES CAFRES
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 122 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 18 598.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).