Entreprise : ENTREPRISE REUNIONNAISE DE BATIMENT - SIREN 399 252 998
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2022)
Dénomination
ENTREPRISE REUNIONNAISE DE BATIMENT
Sigle
ENREBAT
SIREN (siège)
399 252 998
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1995
Date de fin de la personne morale
19/03/2094
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
12 SENT DU BRAS 97427 L'ETANG SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES L'ALBATROS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEGUE JEAN , SULLY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Entre Deux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39925299800014
Code APE
452V
Adresse
31 RUE LUC LORION
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/12/1994
Siret
39925299800022
Nom commercial
ENREBAT
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION VENTE D'IMMOBILIER MISE EN SOMMEI DE LA SOCIETE A COMPTER DU 19/12/96
Adresse
12 12 sentier du Bras Residence l'Albatros
97427 , Etang Sale - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES L'ALBATROS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/07/2022
Description
Radiation d'office article R123-130 du Code de Commerce : lorsque que le Greffier qui a procédé à l'immatriculation principale d'une personne morale pouvant faire l'objet d'une dissolution, constate, au terme d'un délai de deux ans après la mention au Registre du Commerce et des Sociétés de la cessation d'activité de cette personne, l'absence de toute inscription modificative relative à une reprise d'activité
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91
Date d'ajout
06/02/1997
Description
A COMPTER DU 19/12/96 MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
562
Date d'ajout
25/03/1996
Description
SUITE AGE DU 05/03/96 ET A COMPTER DE CE JOUR, NOMINATION DE MONSIEUR BEGUE JEAN SULLY EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MELLE GROSSET ELODIE GERANTE DEMISSIONNAIRE. - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL. ANCIENNE MENTION : 31 RUE LUC LORION A SAINT PIERRE. NOUVELLE MENTION : 12 SENTIER DU BRAS - RESIDENCE L'ALBATROS A ETANG SALE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).