Entreprise : BAIE OUEST VANNES - SIREN 399 249 234
Identité
Dénomination
BAIE OUEST VANNES
SIREN (siège)
399 249 234
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1995
Début d’activité
01/01/1995
Date de fin de la personne morale
26/02/2055
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
L'achat, la vente, le négoce de menuiseries intérieures et extérieures, fermetures, clôtures la pose desdits produits
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
8 AV LOUIS DE CADOUDAL 56880 PLOEREN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LUSCANEN
Représentants
Dénomination
BAME-CONSEIL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Avé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39924923400028
Nom commercial
BAIE OUEST
Enseigne
BAIE OUEST
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente, le négoce de menuiseries intérieures et extérieures, fermetures, clôtures la pose desdits produits
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Autres Activités
POSE DE MENUISERIES FERMETURES CLOTURES
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
8 AV LOUIS DE CADOUDAL
56880 , PLOEREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE LUSCANEN
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/1994
Siret
39924923400010
Nom commercial
BAIE OUEST
Code APE
454C
Adresse
98 AV DE LA MARNE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9609
Date d'ajout
02/12/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2019 : Partant : SIMON Pascal, Commissaire aux comptes suppléant Partant : LE GUELLAUT Patrice, Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).