Entreprise : EKSA TECHNOLOGIES - SIREN 399 241 488
Identité
Dénomination
EKSA TECHNOLOGIES
SIREN (siège)
399 241 488
Date d'immatriculation au RNE
23/09/1996
Date de fin de la personne morale
22/09/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
7 RUE DU PONT LAVERDURE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURTIN JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
LE GAUDU RAYMOND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Baillet-en-France
Nom, Prénom(s)
THIBAULT OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Nom, Prénom(s)
TREDAN JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
L'Isle-Adam
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE MULTIPLE S.E.I.M.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
DIEPPE
Dénomination
AXE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Désir
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/12/1994
Siret
39924148800028
Code APE
295E
Origine du fonds
Création
Activité principale
Etude, fabrication, Traitement de surfaces, étude, fabrication, réparation et négoce de tous matériels des professions de bouche
Adresse
7 RUE DU PONT LAVERDURE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
24/03/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 23 /03/1999 prononçant la clôture pour insuffisance d 'actif.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/07/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 01 /07/1997 prononçant la liquidation judiciaire. Liq uidateur : ME DELABY Dominique 24, rue d'Austerlit z 60200 COMPIEGNE - Cessation d'activité de plein droit à la date dudit jugement.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/04/1997
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 29 /04/1997 ouvrant une Procédure Simplifiée de redre ssement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 23/09/1997. Cessation des paiemen ts en date du 14/03/1997. Juge Commissaire : M JUZ IEU Gérard Représentant des Créanciers : ME DELABY Dominique 24, rue d'Austerlitz 60200 COMPIEGNE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/04/1997
Description
Le 24/04/1997 , au greffe du tribunal de Commerce BEAUVAIS, la société a déclaré avoir cessé ses pai ements le 24/04/1997.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/09/1996
Description
Observations concernant l'établissement situé 7 ru e du Pont Laverdure 60000 Beauvais : - Transfert d u siège social et de l'Etablissement principal du 3 Avenue des Bonshommes 95290 L'ISLE ADAM ( RCS Po ntoise B 399 241 488 - 94 B 2311 ) à BEAUVAIS, à d ater du 01.08.1996
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/09/1996
Description
Historique : Constitution : dépot au greffe du Tc de PONTOISE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).