Entreprise : GFA CHEMIN DES CHENES - SIREN 399 239 599
Identité
Dénomination
GFA CHEMIN DES CHENES
SIREN (siège)
399 239 599
Date d'immatriculation au RNE
08/11/2002
Début d’activité
03/12/2005
Date de fin de la personne morale
07/11/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
mise en valeur, gestion et administration des immeubles à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
105270.75 EUR
Adresse du siège
67 AV ILE DE FRANCE 02870 VIVAISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMPHAL LUC , PIERRE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Vivaise
Nom, Prénom(s)
SIMPHAL REMI , JEAN , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Vivaise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/2005
Siret
39923959900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
mise en valeur, gestion et administration des immeubles à destination agricole
Autres Activités
mise en valeur, gestion et administration des immeubles à destination agricole
Adresse
67 AV ILE DE FRANCE
02870 , VIVAISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39923959900018
Code APE
702B
Adresse
RUE DES ETANGS
02250 , MARCY-SOUS-MARLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/02/2006
Description
--- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 03.12.05, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE MARCY SOUS MARLE ( 02250 ) RUE DES ETANGS A VIVAISE ( 02870 ) 67 AVENUE ILE DE FRANCE A COMPTER DU 04.03.05, DEMISSION DE SA FONCTION DE GERANTE DE MME ESTELLE CHAUVIN-BRAILLON ET NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANTS DE M. JEAN SIMPHAL ET DE MME FRANCOISE DEPREZ, SON EPOUSE PICARDIE LA GAZETTE DU 08.02.06 A COMPTER DU 22.02.05, LE CAPITAL DE LA SOCIETE QUI ETAIT DE 180.255 EUROS A ETE AMENE A 105.270, 75 EUROS PICARDIE LA GAZETTE DU 30.03.05 - DATE D'EFFET : 03/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).