Entreprise : ECOPLA FRANCE - SIREN 399 226 240
Identité
Dénomination
ECOPLA FRANCE
SIREN (siège)
399 226 240
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1996
Début d’activité
26/04/1996
Date de fin de la personne morale
27/05/2093
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication et la vente de tous articles de barquettes et récipients semi-rigides et rouleaux en aluminium notamment pour les industries alimentaires.
Code APE
2592Z - Fabrication d'emballages métalliques légers
Capital social
4392780 EUR
Adresse du siège
LE TOUVET 38660 SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REN JERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
.
Nom, Prénom(s)
DECLETY JEAN-MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Paris la Defense Cedex
Dénomination
KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/04/1996
Siret
39922624000022
Code APE
2592Z - Fabrication d'emballages métalliques légers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'emballages métalliques légers
Adresse
LE TOUVET
38660 , SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1997
Siret
39922624000030
Code APE
287C
Adresse
244 BD RASPAIL
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000108
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/004872
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 22/03/2016 prononçant la Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire - Liquidateur-judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 19/02/2016
Numéro d'observation
F16/003555
Date d'ajout
01/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 01/03/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 19/02/2016
Numéro d'observation
F16/003479
Date d'ajout
29/02/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/12/2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONSTITUTION : Dépôt au Greffe de NANTERRE le 15.12.1994 N° 30325 JOURNAL PETITES AFFICHES DU 06.12.1994 TRANSFERT : Dépôt au Greffe de GRENOBLE le 20.05.1996 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 10.05.1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
(Anciennes dénominations: "PECHINEY INTERCEPTAL 1" "ECOPLA")
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).