Entreprise : GAEC BRIDIER - SIREN 399 175 512
Identité
Dénomination
GAEC BRIDIER
SIREN (siège)
399 175 512
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
01/11/1994
Date de fin de la personne morale
06/06/2093
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
85500 EUR
Adresse du siège
LA PICHONNIERE 53100 SAINT-GEORGES-BUTTAVENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIDIER GUILLAUME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
Saint-Georges-Buttavent
Nom, Prénom(s)
BRIDIER VINCENT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Saint-Georges-Buttavent
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1994
Siret
39917551200017
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA PICHONNIERE
53100 , SAINT-GEORGES-BUTTAVENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/06/2011
Siret
39917551200025
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole, Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Autres Activités
Production d'électricité
Adresse
LA PICHONNIERE
53100 , SAINT-GEORGES-BUTTAVENT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1383
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2018 : Partant : BRIDIER Bernadette, Gérant Prorogation de durée de 69 ans de la personne morale à compter du 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).