Entreprise : SABO - SIREN 399 171 545
Identité
Dénomination
SABO
SIREN (siège)
399 171 545
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1994
Début d’activité
24/10/1994
Date de fin de la personne morale
19/12/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'EXPLOITATION DE FONDS DE SUPERMARCHES, D'HYPERMACHES, DE STATION SERVICE, DE VENTE DE COMBUSTIBLES, DE TOUTE NATURE EXISTANTS OU A VENIR DE REPARATION MECANIQUE ET D'ENTRETIEN ET DE TOUTES ACTIVITES ANNEXES OU CONNEXES A CELLES CI-DESSUS VISEE
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
2525 AV DES VALLEES 74300 THYEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
RM SEVEN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Marcellaz
Dénomination
J. CAUSSE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/10/1994
Siret
39917154500011
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'EXPLOITATION DE FONDS DE SUPERMARCHES, D'HYPERMACHES, DE STATION SERVICE, DE VENTE DE COMBUSTIBLES, DE TOUTE NATURE EXISTANTS OU A VENIR DE REPARATION MECANIQUE ET D'ENTRETIEN ET DE TOUTES ACTIVITES ANNEXES OU CONNEXES A CELLES CI-DESSUS VISEE
Adresse
2525 AV DES VALLEES
74300 , THYEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/003482
Date d'ajout
11/09/2006
Description
Changement de président SUITE A UNE DECISION DES ASSOCIES EN DATE DU 31/05/2006 CHANGEMENT DE PRESIDENT DE LA SOCIETE. NOUVEAU PRESIDENT : NOCRAM, SAS - 147 CHEMIN DE L'EPINETTE - 74 800 LA ROCHE SUR FORON REPRESENTEE PAR MR MARCON PHILIPPE - 74 800 LA ROCHE SUR FORON. ANCIEN PRESIDENT : MR MARCON PHILIPPE, DEMISSIONNAIRE. AVIS PUBLIE DANS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES ECO DES PAYS DE SAVOIE DU 01/09/2006. date d'effet : 31/05/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).