Entreprise : PHILYNE - SIREN 399 151 315
Identité
(Entreprise radiée le 23/07/2024)
Dénomination
PHILYNE
SIREN (siège)
399 151 315
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1994
Date de fin de la personne morale
04/12/2044
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
885 BD ROBERT BARRIER 73100 AIX-LES-BAINS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DU LAC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHOULET EVELYNE
Nom d'usage
PICHOT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Aix-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1994
Siret
39915131500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
IMM LE CENTENAIRE
73700 , BOURG-SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/07/2009
Siret
39915131500021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et gestion sous toutes ses formes de tous immeubles.
Adresse
885 BD ROBERT BARRIER
73100 , AIX-LES-BAINS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES JARDINS DU LAC
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14289
Date d'ajout
23/07/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2024
Description
Dissolution à compter du 17/07/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 17/07/2024, siège de la liquidation : Les Jardins du Lac 885 Boulevard Robert Barrier 73100 Aix-les-Bains, parution de la publicité légale : La Vie Nouvelle paru le 26/07/2024
Numéro d'observation
14113
Date d'ajout
19/07/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 17/07/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/08/2009
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de BOURG SAINT MAURICE (73700), Le Centenaire exploité du 02/11/1994 au 22/07/2009 à AIX LES BAINS (73100), 885 Bd Robert Barrier, Les Jardins du Lac A compter du 22/07/2009.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 650 000.00 FRF nouveau montant : 99 091.86 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
05/12/1994
Description
Historique des observations depuis le 05/12/1994 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro A1952 le 05/12/1994 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 25/11/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).