Entreprise : LES HAMEAUX DE CAMARGUE - SIREN 399 146 463
Identité
Dénomination
LES HAMEAUX DE CAMARGUE
SIREN (siège)
399 146 463
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1994
Date de fin de la personne morale
23/11/2024
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RTE D EYGUIERES 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS CAPITAINE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARRAULT PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
ARLES
Nom, Prénom(s)
CHARLES PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
ARLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1994
Siret
39914646300019
Nom commercial
SCCV LES HAMEAUX DE CAMARGUE
Code APE
701D
Origine du fonds
Création
Activité principale
Néant
Adresse
RTE Néant
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS CAPITAINE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1525
Date d'ajout
18/02/2019
Description
Radiation du RCS le 18/02/2019 avec effet au 18/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1734
Date d'ajout
21/10/1999
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 27/09/1999 ; MM.ARRAULT PATRICK ET CHARLES PATRICK SONT NOMMES EN QUALITE DE LIQUIDATEURS ; LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE A L'ANCIEN SIEGE SOCIAL (MAS CAPITAINE ROUTE D'EYGUIERES 13200 ARLES) PV DEPOT LE 21/10/1999 No 755 - ENTREPRENDRE EN MEDITERRANEE DU 11/10/1999. Date d'effet : 27/09/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).