Entreprise : MPLS - SIREN 399 120 864
Identité
Dénomination
MPLS
SIREN (siège)
399 120 864
Date d'immatriculation au RNE
12/12/1994
Date de fin de la personne morale
11/12/2093
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
96000 EUR
Adresse du siège
RUE VIEUX CHEMIN DE BRU 88700 RAMBERVILLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N°4
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIRIET MARIE-PAULE , LUCIE
Nom d'usage
TEREL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
THIRAUCOURT
Nom, Prénom(s)
TEREL DANIEL , RENE , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
THIRAUCOURT
Dénomination
EC AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-dié-des-Vosges
Dénomination
ACCOUNTAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nancy Cedex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39912086400018
Code APE
4339Z - Autres travaux de finition
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Sablage industriel, sablage de façades, traitement de surfaces, métallisation, peinture industrielle
Adresse
RUE ZI N° 4 - route de Bru
88700 , Rambervillers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE N°4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1525
Date d'ajout
19/03/2015
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19/03/2015, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3921
Date d'ajout
04/08/2011
Description
PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL, EN DATE DU 04/08/2011, IL A ETE PROCEDE AU CHANGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE: ANCIEN:M.PERRIN NOUVEAU:Bruno VERNIN
Numéro d'observation
5761
Date d'ajout
21/12/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30/11/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SAS FRAMATEC
Numéro d'observation
5287
Date d'ajout
23/11/2010
Description
EN DATE DU 09/11/2010, JUGEMENT PRONONCANT LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D ACTIVITE JUSQU AU 31/12/2010 MANDATAIRE LIQUIDATEUR : MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE
Numéro d'observation
4887
Date d'ajout
29/10/2010
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 05/10/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : MR PERRIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR L'HOMME MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE ADMINISTRATEUR AVEC MISSION D'ASSISTANCE : SELARL KREBS SUTY - 73, RUE DE LA COLLINE - BP 93423 54015 NANCY CEDEX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 27/09/2010 PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 05/04/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).