Entreprise : SOCIETE DE LOUMPRE - SIREN 399 067 438
Identité
Dénomination
SOCIETE DE LOUMPRE
SIREN (siège)
399 067 438
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1994
Début d’activité
01/11/1994
Date de fin de la personne morale
04/12/2034
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Associé unique
Oui
Activité principale
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
70339.98 EUR
Adresse du siège
65140 LAMEAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1994
Siret
39906743800016
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
65140 , LAMEAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4001
Date d'ajout
06/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Tarbes le 06/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4254
Date d'ajout
23/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 09/05/2012 : Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 09/05/2012 : remplacement du Liquidateur Partant : LACARRA Anita, Anne, Marie, Liquidateur Nouveau : Me LEGRAND François, Liquidateur
Numéro d'observation
4253
Date d'ajout
23/11/2012
Description
Par jugement en date du 14/01/2009 le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a constaté la dissolution du GAEC DE LOUMPRE à compter du 21/03/2007 a désigné Mr JUSFORGUES Marc demeurant 9 rue Jean Moulin 65390 Andrest en qualité de Liquidateur. Par ordonnance en date du 23/01/2009 a été désignée en remplacement de Mr JUSFORGUES : Liquidateur : LACARRA Anita demeurant "Lasterkariena" 64310 Ascain (mission confirmée par ordonnance du Juge de la mise en état du 22/02/2012 qui a ordonné à Mme LACARRA Anita d'accomplir sa mission de liquidation de l'ensemble des biens dépendant de l'EARL DE LOUMPRE constituée aux lieu et place du GAEC DE LOUMPRE) Journal d'annonces légales : La Semaine des Pyrénées en date du 24/05/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).