Entreprise : SARL L.D. DISTRIBUTION - SIREN 398 972 943
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2020)
Dénomination
SARL L.D. DISTRIBUTION
SIREN (siège)
398 972 943
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1996
Fermeture de l'établissement - 39897294300037
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2020
Fermeture de l'établissement - 39897294300011
- Date d'effet de la fermeture : 22/01/1996
Fermeture de l'établissement - 39897294300029
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2009
Date de fin de la personne morale
31/03/2044
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
3 IMP ALESSANDRO VOLTA 64230 LESCAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESTANIER MARTINE , VINCENTE , MARIE
Nom d'usage
TESTANIER GUIBE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Lasseube
Nom, Prénom(s)
LAGARDE MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Gan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1994
Siret
39897294300011
Code APE
517Z
Adresse
12 RUE DU GARIGLIANO
64140 , LONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/1996
Siret
39897294300029
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
CHE CLERGAT
64290 , LASSEUBE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BILLEBAUDE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/01/1996
Siret
39897294300037
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de produits agricoles et fournitures agricoles se rapportant à l'agriculture
Adresse
3 IMP 3 impasse Volta
64230 , Lescar - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10041
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 12/08/2020 Décision de l'associé unique en date du 12/08/2020 Dénomination de l'associé unique : PARTICIPATION PYRENEES ATLANTIQUES (nouvellement dénommée LG DISTRIBUTION) Journal d'annonces légales : Sud Ouest en date du 28/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10046
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Radiation du RCS le 14/12/2020 avec effet au 29/09/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Pau. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Pau décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
682
Date d'ajout
24/09/2001
Description
Aux termes du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2001 : - Mme Testanier Guibe Martine demeurant la billebaudé, Chemin Clergat 64290 Lasseube a été nommée Co-Gerante de la société à compter du 20.06.01 - le capital social a été augmenté de 2 476,56 francs par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte "autres réserves", puis transformé en euros ancienne mention : capital social : 50 000 francs nouvelle mention : capital social : 8 000 Euros Cession par Mr Vincent Duluc a mme Testanier Guibe Martine de 25 parts sociales en date du 20.06.2001 Date d'effet : 20/06/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cette société déjà constituée transfère son siège et l'établissement principal de Lons (64140) 12 rue Garigliano à Lasseube (64290) Chemin Clergat
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).