Entreprise : GROUPE COTTES - SIREN 398 954 016
Identité
Dénomination
GROUPE COTTES
SIREN (siège)
398 954 016
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1995
Date de fin de la personne morale
06/02/2093
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
7424000 EUR
Adresse du siège
RTE DE TOULOUSE 09130 LE FOSSAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUZON ALAIN , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
COTTES ROLAND , PIERROT
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Le Fossat
Nom, Prénom(s)
COTTES SOPHIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Lafitte-Vigordane
Nom, Prénom(s)
SAINT PIERRE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse Cedex 2
Dénomination
KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse Cedex 2
Dénomination
COTTES ACTION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Le Fossat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/12/1994
Siret
39895401600026
Code APE
741J
Adresse
RTE DE TOULOUSE
09130 , LE FOSSAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1994
Siret
39895401600018
Code APE
741J
Adresse
119 B RUE DE COLOMBES
92600 , ASNIERES-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/02/1995
Description
Historique des observations RCS : A COMPTER DU 19/12/95 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE 92600 ASNIERES, 119 BIS RUE DE COLOMBES A 09130 LE FOSSAT, ROUTE DE TOULOUSE ANCIENNEMENT IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE N° DE GESTION : 94 B 5255 MODIFICATION DE DENOMINATION SOCIALE, ANCIENNE : S P 9 EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 25/01/96 A COMPTER DU 25/06/96, AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 40 000 000 F A 46 400 000 F ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 11/10/96 A COMPTER DU 05/11/96, MR MEURISSE, VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, EST REMPLACE PAR MR PRADO CARLOS EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 24/01/97 A COMPTER DU 28/05/97, MRS REY JEAN-NOEL ET PAVAGEAU PHILIPPE SONT NOMMES MEMBRES DU DIRECTOIRE INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 12/09/97 A COMPTER DU 16 MARS 1998 : MR PRADO CARLOS EST REMPLACE PAR ME GREGO JAIME EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE INSERTION : LE CROIX DU MIDI DU 10.4.98 A COMPTER DU 19/05/98, MR BOUZON ALAIN EST NOMME MEMBRE DU DIRECTOIRE INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 21/08/98 A COMPTER DU 15/01/99, DEPART DE MR REY (MEMBRE DU DIRECTOIRE) ET DE MR GRECO (MEMBRE DU C.S) ; NOMINATION DE MRS FERRAN JAIME (MEMBRE DU C.S), NEUPLANCHE ERIC (MEMBRE DU C.S) ET BOUZON ALAIN (PDT DU DIRECTOIRE) ; MR COTTES ROLAND (PDT DIRECTOIRE) DEVIENT MEMBRE DU DIRECTOIRE, MME COTTES GILBERTE (MEMBRE DU DIRECTOIRE) DEVIENT MEMBRE ET PDT DU C.S, MR DEBRE VOCENT (PDT DU C.S) DEVIENT MEMBRE DU C.S INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 23/04/99 A COMPTER DU 25/06/99, TRANSFORMATION DE LA SA A DIRECTOIRE EN SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION ; MR BOUZON ALAIN (PDT DIRECTOIRE) EST NOMME PDT DU C.A ; MRS COTTES ROLAND ET BOUZON ALAIN (MEM.DIRECTOIRE) SONT NOMMES ADMINSITRATEURS ; MR CARTRON ALAIN EST NOMME ADMINISTRATEUR ; DEPART DE MRS PAVAGEAU PHILIPPE (MEM DIRECTOIRE), DEBRE VINCENT, FERRAN RICO JAIME, NEUPLANCHE ERIC ET DE MMES COTTES GILBERTE ET BOY CLAUDETTE DE LEUR POSTE DE MEMBRE DU C.S ; DEPART DE MME COTTES GILBERTE DE SON POSTE DE PDT DU C.S INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 15/10/99 A COMPTER DU 08/09/99, MR COTTES ROLAND ET MR CARTRON ALAIN SONT REMPLACES PAR MME COTTES SOPHIE ET LA STE COTTES ACTION EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS MR COTTES ROLAND EST NOMME DIRECTEUR GENERAL INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 15/10/99 A COMPTER DU 29/10/99, LA STE KPMG AUDIT ET MR SAINT PIERRE PHILIPPE REMPLACENT LA STE ACL CENTRE ATLANTIQUE ET MR PASQUET MICHEL EN QUALITE DE CAC TITULAIRE ET SUPPLEANT INSERTION : LA CROIX DU MIDI DU 24/12/99 Mention du 20/08/2001 : A COMPTER DU 29.06.01 : AUGMENTATION ET CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL (ANCIEN : 46.400.000 FRS) ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 09.08.01 Mention du 20/08/2002 : MISE EN HARMONIE AVEC LA LOI 2001-420 DU 15/05/01
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du 22/01/2003 : Cessation d'activité en date du 29/11/2002 Mention du 22/01/2003 : Dissolution en date du 29/11/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).