Entreprise : SCI B3L - SIREN 398 951 871
Identité
(Entreprise radiée le 03/10/2019)
Dénomination
SCI B3L
Sigle
B3L
SIREN (siège)
398 951 871
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1994
Date de fin de la personne morale
16/11/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
99091.86 EUR
Adresse du siège
39 RUE D INKERMANN 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Tourcoing
Nom, Prénom(s)
LALOUX OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Seclin
Nom, Prénom(s)
LEBECQ JEAN-PHILIP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
LOUGUET PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Roubaix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39895187100019
Code APE
701C
Adresse
5 RUE DE L AVOCAT
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
39895187100027
Code APE
4110C - Promotion immobilière d'autres bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GESTION ET EXPLOITATION PAR BAIL DE TOUT IMMEUBLE
Adresse
39 RUE 39 rue Inkermann
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/10/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : La Gazette DU : 20-09-2019, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
03/10/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2018 , par AGO du 26/07/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/11/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 1/ 10/1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).