Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS TOURAINE- RICHARD CHRISTELLE ET JOUTEAU DAMIEN - SIREN 398 943 738
Identité
(Entreprise radiée le 02/04/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS TOURAINE- RICHARD CHRISTELLE ET JOUTEAU DAMIEN
SIREN (siège)
398 943 738
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1994
Date de fin de la personne morale
16/11/2093
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
4573.46 EUR
Adresse du siège
8 B PL DES TILLEULS 86370 VIVONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TOURAINE CHRISTELLE , OLGA , ROSEMONDE
Nom d'usage
TOURAINE-RICHARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
La Villedieu-du-Clain
Nom, Prénom(s)
JOUTEAU DAMIEN , BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Vivonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/10/1994
Siret
39894373800011
Code APE
748K
Adresse
19 AV HENRI PETONNET
86370 , VIVONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
39894373800029
Code APE
703E
Adresse
13 PLAGE
86370 , VIVONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
39894373800037
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecine générale.
Adresse
8 B PL 8 B Place des Tilleuls
86370 , Vivonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24709
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Dissolution à compter du 11 mars 2015 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 11 mars 2015 siège de la liquidation fixé au domicile du liquidateur parution de la publicité légale Le Courrier Français du 24 avril 2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).