Entreprise : GROUPE TAFFIN - SIREN 398 934 380
Identité
Dénomination
GROUPE TAFFIN
SIREN (siège)
398 934 380
Date d'immatriculation au RNE
25/11/1994
Date de fin de la personne morale
24/11/2093
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
185000 EUR
Adresse du siège
178 ZA DU MOULIN 59193 ERQUINGHEM-LYS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TAFFIN BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Burbure
Nom, Prénom(s)
RATEL BRIGITTE
Nom d'usage
TAFFIN
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Burbure
Nom, Prénom(s)
TAFFIN VERONIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Burbure
Nom, Prénom(s)
LERNOULD BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BLOMME MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Valenciennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/09/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1994
Siret
39893438000013
Code APE
671C
Origine du fonds
Création
Activité principale
GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE TITRES DE PARTICIPATION, TOUTES PRESTATIONS DE SER VICES EN MATIERES DE SECRETARIAT, SERVICE ADMINIS- TRATIF ET FINANCIER, PUBLICITE, MARKETING, FORMA- TION PROFESSIONNELLE, INFORMATIQUE.
Adresse
178 178 zone D Activite du Moulin BP 18
59193 , Erquinghem-Lys - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 18
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
27/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 29/01 /2008 nommant Mme THIRIEZ Marie-Laëtitia en qualit é de Juge-Commissaire en remplacement de Monsieur MEAUXSOONE Gérard.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
07/02/2008
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 08/01 /2008 disant que désormais Maître Yvon Perin, Mand ataire Judiciaire, exercera les missions qui lui o nt été jusqu'à présent dévolues en qualité d'assoc ié de la Selarl Yvon Perin dans la procédure de la sus-nommée.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
15/09/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 15/09/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11/09/2003 prononçant la LIQUIDATION JUDICIAIRE. Liquidateur : ME PERIN Yvon 74, avenue du Peuple Belge 59800 LILLE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/7/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 nommant Monsieur BINAULD Michel en qualité de Juge-Commissaire suppléant en remplacement de Monsieur DUJARDIN Jacques.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
28/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 28/07/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 24/07/2003 maintient lapériode d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
04/07/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 4/7/2003 : Jugement du Tribunalde Commerce de LILLE du 01/07/2003 maintient la période d'observation jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
23/05/2003
Description
-MODIFICATION D'OFFICE DU 23/05/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 20/05/2003 prolongeant LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 05/12/2003.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
21/03/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 21/03/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 18/03/2003 maintient lapériode d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/02/2003
Description
-MOD. D'OFFICE DU 03/02/2003 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 23/01/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/06/2003.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/12/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 12/12/2002 : Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 05/12/2002 pronon çant le Redressement Judiciaire et fixant la fin d e la période d'observation au 05/06/2003. Cessatio n des paiements en date du 05/12/2002. Juge Commis saire : M MEAUXSOONE Gérard Juge-commissaire suppl éant : Monsieur DUJARDIN Jacques Représentant des Créanciers : ME PERIN Yvon 74, avenue du Peuple Be lge 59800 LILLE Administrateur : Maître BONDROIT J ean-Jacques 119 Rue Jacquemars giélée 59000 LILLE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui so nt conférés par la loi, d'assister le débiteur dan s tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/12/2002
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 06/12/2002 : Dépôt le 05/ 12/2002 de la déclaration de cessation des paiemen ts au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/11/1994
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 25 OCTOBRE 1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).