Entreprise : MERAK - SIREN 398 912 428
Identité
Dénomination
MERAK
SIREN (siège)
398 912 428
Date d'immatriculation au RNE
23/11/1994
Début d’activité
15/11/1994
Date de fin de la personne morale
22/11/2044
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeubles
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
18 AV COLONEL TEYSSIER 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND MARIE-CHRISTINE
Nom d'usage
MAYRAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Agde
Nom, Prénom(s)
CARAYON REMI , PATRICK , JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
MAYRAN PATRICK , GERARD , CHARLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Agde
Nom, Prénom(s)
MAYRAN MARTINE , FRANCOISE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
MAYRAN MATTHIEU , HUBERT , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Agde
Nom, Prénom(s)
MAYRAN HUBERT , JEAN-MARIE , LEON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
PEULET GISELE , MARIA , ROSA
Nom d'usage
MAYRAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1925
Commune de résidence
Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/1994
Siret
39891242800016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles
Autres Activités
Location d'immeubles
Adresse
18 AV COLONEL TEYSSIER
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1975
Date d'ajout
18/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/06/2013 : Nouveau : MAYRAN Gisèle, Maria, Rosa, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAYRAN Martine, Françoise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAYRAN Patrick, Gérard, Charles, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAYRAN Marie-Christine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MAYRAN Matthieu, Hubert, Henri, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CARAYON Remi, Patrick, Jean-Pierre, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MAYRAN Hubert Jean-Marie Léon, Gérant Associé indéfiniment responsable devient Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 200 000.00 FRF nouveau montant : 30 489.80 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).