Entreprise : GUY ET JEAN PASCAL SABATIER - SIREN 398 911 685
Identité
Dénomination
GUY ET JEAN PASCAL SABATIER
SIREN (siège)
398 911 685
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1994
Début d’activité
01/10/1994
Date de fin de la personne morale
21/11/2034
Forme juridique
SCP d'architectes
Activité principale
L'exercice en commun par ses membres de la profession d'architecte et le cas échéant des autres professions représentées en son sein
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
81524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE GUSTAVE EIFFEL 81120 PUYGOUZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SABATIER JEAN-PASCAL , PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Albi
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39891168500020
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun par ses membres de la profession d'architecte et le cas échéant des autres professions représentées en son sein
Adresse
3 RUE GUSTAVE EIFFEL
81120 , PUYGOUZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
39891168500012
Code APE
742A
Adresse
46 RUE JEAN RIEUX
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
39891168500038
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice en commun par ses membres de la profession d'architecte
Adresse
10 PL DU GRIFFOUL
81230 , LACAUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2631
Date d'ajout
09/05/2023
Description
Radiation du RCS Castres le 09/05/2023 avec effet au 30/04/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2109
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Rectification de mention : le 26/10/1994 M Guy SABATIER a mis à disposition par location son cabinet civil d'architecture à la SCP (contrat de deux ans à compter du 01/10/1994 renouvelable par tacite reconduction). Résiliation du contrat de mise à disposition et acquisition du fonds libéral d'architecture par la SCP le 25/09/2018 : Précédent propriétaire : Guy SABATIER
Numéro d'observation
2110
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Rectification de mention :le 26/10/1994 M Jean-Pascal SABATIER a mis à disposition par location son cabinet civil d'architecture à la SCP (contrat de deux ans à compter du 01/10/1994 renouvelable par tacite reconduction). Résiliation du contrat de mise à disposition et apport du fonds libéral d'architecture à la SCP le 25/09/2018 : Précédent propriétaire : Jean-Pascal SABATIER Augmentation de capital à compter du 25/09/2018 Ancien : 1524,49 EUR Nouveau : 81524,49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).