Entreprise : SCI DE L HOTELLERIE - SIREN 398 859 132
Identité
Dénomination
SCI DE L HOTELLERIE
SIREN (siège)
398 859 132
Date d'immatriculation au RNE
15/11/1994
Début d’activité
16/09/1994
Date de fin de la personne morale
14/11/2093
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles ou portions d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
36740.21 EUR
Adresse du siège
2 RTE DE NORMANDIE 22100 LANVALLAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lanvallay
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARFANTAN ODILE
Nom d'usage
DOS SANTOS DA COSTA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
DINAN
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS DA COSTA JEAN-NOEL , BERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Lanvallay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/09/1994
Siret
39885913200027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles ou portions d'immeubles
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles ou portions d'immeubles
Adresse
2 RTE DE NORMANDIE
22100 , LANVALLAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lanvallay
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1994
Siret
39885913200019
Code APE
702C
Adresse
27 RUE DE L'HOTELLERIE
22130 , CORSEUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
185
Date d'ajout
11/02/1998
Description
Démission de M. Jean-Claude Guérin de ses fonctions de gérant à compter du 15.01.1998 - nomination pour le remplacer de mme Odile Carfantan épousé de M. Dos Santos Da Costa Jean-Noël, née le 05.01.1953 à Languenan 22, Nat.F., 2, route de Normandie à Lanvallay 22100 - à compter du 15.01.1998 - siège social transfère du 27, rue de l'hôtellerie à Corseul 22130 - à Lanvallay 22100 - 2, route de Normandie, à compter du 15.01.1998 - acte notaire établi par Me J.J. Guegau, notaire associé à Caulnes, en date du 15.01.1998 - D.A. 11.02.1998 N° à 92 - le Tregor du 05.02.1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).